Entreprise : GRUPODESA FRANCE - SIREN 311 508 089
Identité
Dénomination
GRUPODESA FRANCE
SIREN (siège)
311 508 089
Date d'immatriculation au RNE
14/11/1977
Début d’activité
14/04/2000
Date de fin de la personne morale
13/11/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Achat, vente, échange, importatin, exportation, distributions sous toutes ses formes. Emballage, conditionnement, reconditionnement, représentation de tous objets, fournitures, produits, matériels liés aux activités du bâtiment, de l'industrie, de l'artisanat et du commerce. Bricolage, quincaillerie, droguerie, coopérative agricole.
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Capital social
585738 EUR
Adresse du siège
CHE ZA LE PANSU 38500 LA BUISSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Représentants
Nom, Prénom(s)
KONYAY GONZALES DE ALEDO ESTEBAN
Nom d'usage
KONYAY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1972
Commune de résidence
Madrid
Nom, Prénom(s)
VIDAL VIA JOSE , MARIA
Qualité
Président de SAS, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1964
Commune de résidence
Viledecans Barcelona
Dénomination
ADEX ENTREPRISE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Meylan
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/04/2000
Siret
31150808900043
Code APE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
Adresse
CHE ZA LE PANSU
38500 , LA BUISSE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/04/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
31150808900035
Code APE
515H
Adresse
38590 , SILLANS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DE VAUGAUTHIER
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/06/2000
Description
(Anciennes dénominations : SYMP'A DEUX ROUX RHONE ALPES FIXATIONS SDR RHONE ALPES FIXATIONS) -DECLARATION MODIFICATIVE du 27 Juin 2000 : Transfert du siège et ets principal de SILLANS (38590) ZI Vaugauthier à LA BUISSE (38500) ZA Le Pansu à compter du 14.04.2000.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
28/10/1977 - LES AFFICHES DE GRENOBLE DU 24/09/1977.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).