Entreprise : GROUP ARTISAN CONSTR INDIVIDU - SIREN 311 482 426
Identité
Dénomination
GROUP ARTISAN CONSTR INDIVIDU
Sigle
GACI
SIREN (siège)
311 482 426
Date d'immatriculation au RNE
18/11/1977
Début d’activité
18/11/1977
Date de fin de la personne morale
17/11/2027
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Activité principale
La même que l'objet social
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Adresse du siège
5 RUE DU BOIS 22120 YFFINIAC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE DE L'ECLUSE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGAR DENIS , ISIDORE , PIERRE , MARIE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1962
Commune de résidence
Ploeuc-L'Hermitage
Nom, Prénom(s)
BLANCHARD STEPHANE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1971
Commune de résidence
Yffiniac
Nom, Prénom(s)
DEFIN FREDERIC , MARCEL
Qualité
Autre, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Yffiniac
Nom, Prénom(s)
LANDIER JEAN-PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Plédran
Dénomination
"SARL CLOAREC"
Qualité
Membre
Commune de résidence
Plérin
Dénomination
SARL BLANCHARD P.C.I.
Qualité
Membre
Commune de résidence
Yffiniac
Dénomination
"ADRELEC"
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ploeuc-L'Hermitage
Dénomination
DEFIN COUVERTURE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Yffiniac
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/11/1977
Siret
31148242600039
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
La même que l'objet social
Adresse
5 RUE DU BOIS
22120 , YFFINIAC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE ARTISANALE DE L'ECLUSE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/04/1991
Siret
31148242600021
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
5 RUE DE BREST
22360 , LANGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3377
Date d'ajout
30/10/2000
Description
VENTE DU SIGLE "GACI" A LA SARL GACI-Be Date d'effet : 01/09/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3207
Date d'ajout
23/11/1999
Description
DEPART DE MR VIOLI (JEAN CLAUDE) EN QUALITE DE CONTROLEUR DES COMPTES (DECEDE) A COMPTER DU 19.01.1999 DEMISSION DE L'EURL VIOLI EN QUALITE DE MEMBRE Date d'effet : 21/02/1999
Numéro d'observation
669
Date d'ajout
28/02/1997
Description
NOMINATION DE MRS CLAUDE DORE, JEAN-LOUIS HERAULT ET JEAN-PAUL DEFIN EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS. NOMINATION DE MR GUY BONNAMY ET MR JEAN CLAUDE CRESSEVEUR EN QUALITE DE CONTROLEURS DE GESTION. NOMINATION DE MRS SAUVE DANIEL ET VIOLI JEAN-CLAUDE EN QUALITE DE CONTROLEUR DES COMPTES EN REMPLACEMENT DE MR CLAUDE DORE. DEMISSION DE MR MICHEL DAVY EN QUALITE DE MEMBRE. NOMINATION DE MR CLAUDE DORE EN QUALITE DE RPESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR JEAN CLAUDE VIOLI DEMISSIONNAIRE AINSI QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR. NOMINATION DE MR JEAN LOUIS HERAULT EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT. NOMINATION DE MR JEAN PAUL DEFIN EN QUALITE DE SECRETAIRE-TRESORIER A COMPTER DU :21/06/96
Numéro d'observation
1108
Date d'ajout
07/04/1994
Description
DEMISSION DE MR LE COQ JEAN-YVES EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE DEMISSION DE MR LE COQ YVON EN QUALITE DE VICE-PRESIDENT ET MEMBRE RETRAIT DE MR DORE CLAUDE A TITRE PERSONNEL EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE NOMINATION DE LA SARL ETS DORE EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE REPRESENTEE PAR MR DORE CLAUDE (GERANT) A COMPTER DU :12/03/93
Numéro d'observation
1107
Date d'ajout
07/04/1994
Description
DEMISSION DE MR MORIN JACKY EN QUALITE DE MEMBRE DU GIE DEMISSION DE MR SAUVE DANIEL EN QUALITE DE SECRERAIRE ET TRESORIER NOMINATION DE MR VIOLI J.C., MR HERAULT J.L., MR DEFIN J.P. EN QUALITE DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS NOMINATION DE MR VIOLI J.C. EN QUALITE DE PRESIDENT EN REMPLACEMENT DE MR BENOIT E. (DECEDE) NOMINATION DE MR HERAULT J.L. EN QUALITE DE NOUVEAU VICE-PRESIDENT NOMINATION DE MR DEFIN JEAN-PAUL EN QUALITE DE SECRETAIRE-TRESORIER EN REMPLACEMENT DE MR SAUVE D. A COMPTER DU :15/01/93
Numéro d'observation
245
Date d'ajout
22/01/1992
Description
ADMISSION DE 2 NOUVEAUX MEMBRES : MRS BONNAMY GUY ET CRESSEVEUR JEAN CLAUDE A COMPTER DU :18/10/91
Numéro d'observation
3384
Date d'ajout
22/11/1991
Description
NOMINATION DE MR MORIN JACKY EN QUALITE DE MEMBRE EN REMPLACEMENT DE MR GICQUEL ARMAND A COMPTER DU :30/12/88
Numéro d'observation
3386
Date d'ajout
22/11/1991
Description
DEMISSION DE MR HILLION ARSENE ET DE MR TANGUY ALAIN DE LEUR QUALITE DE MEMBRE DU GIE A COMPTER DU :27/09/91
Numéro d'observation
3385
Date d'ajout
22/11/1991
Description
TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DU 10,RUE DE RENNES LANGUEUX AU 5,RUE DE BREST LANGUEUX A COMPTER DU :27/09/89 RETRAIT DE MR VIOLI J.C. A TITRE PERSONNEL, MR VIOLI EXERCE SON ACTIVITE SOUS FORME D'UNE EURL; ADMISSION DE L'EURL VIOLI COMME NOUVEAU MEMBRE.
Numéro d'observation
1881
Date d'ajout
08/08/1988
Description
RETRAIT DE MR LECOQ JEAN DE VICE PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR. NOUVEAU PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR BENOIT ETIENNE; NOUVEAU VICE PRESIDENT ET ADMINISTRATEUR LE COQ YVON;SECRETAIRE, TRESORIER ET ADMINISTRATEUR SAUVE DANIEL. CONTROLEUR DES COMPTES DORE CLAUDE. ANCIEN PRESIDENT DAVY MICHEL (RESTE ADMINISTRATEUR); NOUVEAUX ADMINISTRATEURS : HILLION ARSENE, LE COQ JEAN YVES, LE COQ YVON, TANGUY ALAIN ET VIOLI JEAN CLAUDE A COMPTER DU 01/04/88
Numéro d'observation
3114
Date d'ajout
05/12/1987
Description
DEMISSION DE MR CARRE ROGER DE SES MANDATS DE MEMBRE DU G.I.E. ET DE CONTROLEUR DES COMPTES ET DE LA GESTION (SUIVANT LETTRE RECOMMANDEE EN DATE DU 27 AVRIL 1979) A COMPTER DU 30/06/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/02/1979
Description
ADMISSION D'UN NOUVEAU MEMBRE : MR GICQUEL ARMAND A COMPTER DU 08/05/78
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NEANT
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).