Entreprise : SA ACAPLAST - SIREN 311 349 161
Identité
Dénomination
SA ACAPLAST
SIREN (siège)
311 349 161
Date d'immatriculation au RNE
04/11/1977
Début d’activité
04/11/1977
Date de fin de la personne morale
03/11/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
ETUDE ET REALISATION DE MATERIELS ET D'ACCESSOIRES EN MATIERE PLASTIQUE ET METAL, DE MOULES ET DE TOUS PRODUITS OU ARTICLES S'Y RAPPORTANT_
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Capital social
180000 EUR
Adresse du siège
NOTRE DAME DE LA CALLE 26220 DIEULEFIT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SANCHEZ THIERRY , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1963
Commune de résidence
Eybens
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
04/11/1977
Siret
31134916100019
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ETUDE ET REALISATION DE MATERIELS ET D'ACCESSOIRES EN MATIERE PLASTIQUE ET METAL, DE MOULES ET DE TOUS PRODUITS OU ARTICLES S'Y RAPPORTANT_
Adresse
NOTRE DAME DE LA CALLE
26220 , DIEULEFIT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/002987
Date d'ajout
27/11/2008
Description
SUIVANT PROCES-VERBAUX EN DATE DES 31/03/2008 ET 15/07/2008 : - REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL DE 16000,00 EUROS POUR LE RAMENER DE 180000,00 EUROS A 164000,00 EUROS PAR ANNULATION DE 100 ACTIONS. - AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL DE 16000,00 EUROS PAR INCORPORATION DE RESERVES ET ELEVATION DU NOMINAL DES 1025 ACTIONS DE 160 EUROS A 175,60 EUROS. JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO - LE VALENTINOIS DU 20/09/2008 DEPOT D'ACTE N° A1748 DU 27/11/2008 date d'effet : 15/07/2008
Numéro d'observation
F07/003087
Date d'ajout
07/12/2007
Description
Augmentation du capital SUIVANT P.V DU DIRECTOIRE EN DATE DU 24 SEPTEMBRE 2007 ET P. V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 29 JUIN 2007. REDUCTION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 11 250 EUROS POUR LE RAMENER DE 180 000 EUROS A 168 750 EUROS PAR ANNULATION D'ACTIONS. AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL D'UNE SOMME DE 11 250 EUROS POUR LE PORTER DE 168 750 A 180 000 EUROS PAR INCORPORATION DE RESERVES ET ELEVATION DES ACTIONS. DEPOT D'ACTE N° 1775 DU 07/12/07 JOURNAL PUBLICATEUR : LE JOURNAL DU DIOIS DU 16/11/07 date d'effet : 24/09/2007
Numéro d'observation
F06/003057
Date d'ajout
28/11/2006
Description
Modification de la composition du conseil d'administration SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE EN DATE DU 30 JUIN 2006 ET P.V DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 30 JUIN 2006 SUITE AU DECES DE M. MICHEL DELIN PRESIDENT ET MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE, NOMINATION DE MME PIERRETTE DELIN EN QUALITE DE PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE . NOMINATION DE MME VERONIQUE ROUX EN QUALITE DE VICE PRESIDENTE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN REMPLACEMENT DE MME PIERRETTE DELIN. NOMINATION DE MME SYLVIE CALDER EN QUALITE DE MEMBRE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE. DEPOT D'ACTE N° 1764 DU 28/11/06 JOURNAL PUBLICATEUR : LE JOURNAL DU DIOIS DU 29/09/06 date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
F99/000153
Date d'ajout
26/01/1999
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 14.12.98: MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE NOMINATION DES MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE MEMBRES DU CONSEIL DE SURVEILLANCE : M. MICHEL DELIN MME PIERRETTE DELIN MME VERONIQUE ROUX NEE DELIN REMPLACEMENT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTESTITULAIRE: M. FRANCOIS FOUCAT NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE: M. MICHEL SEYMAND ANCIEN COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT: M. FRANCOIS FOUCAT NOUVEAU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT: M. BRUNO ORBAN EFFET AU 14.12.98 SUIVANT P.V DU CONSEIL DE SURVEILLANCE EN DATE DU 14.12.98: NOMINATION DU PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE: M. MICHEL DELIN NOMINATION DU VICE PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE VICE-PRESIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE: MME PIERRETTE DELIN NOMINATION DES MEMBRES DU DIRECTOIRE: - M. CHRISTOPHE DELIN - M SYLVAIN GUERET NOMINATION DU PRESIDENT DU DIRECTOIRE PRESIDENT DU DIRECTOIRE: M. CHRISTOPHE DELIN EFFET AU 14.12.98 DEPOT D'ACTE Nø 85 DU 26.01.99 JOURNAL PUBLICATEUR: L'ECHO ET LE VALENTINOIS DU 26.12.98
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).