Entreprise : CHAUDRONNERIE BAULOISE SA - SIREN 311 273 874
Identité
Dénomination
CHAUDRONNERIE BAULOISE SA
SIREN (siège)
311 273 874
Date d'immatriculation au RNE
19/10/1977
Début d’activité
01/09/1978
Date de fin de la personne morale
18/10/2076
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
TOLERIE, CHAUDRONNERIE, INDUSTRIELLE, MECANIQUE.
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Capital social
290000 EUR
Adresse du siège
RUE ANDRE RAIMBAULT 45130 BAULE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOT JACQUELINE , SUZANNE
Nom d'usage
DELMAS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Baule
Nom, Prénom(s)
DELMAS CLAIRE , JACQUELINE , GILBERTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1976
Commune de résidence
Baule
Nom, Prénom(s)
DELMAS BERNARD
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
Baule
Nom, Prénom(s)
DELMAS BERNARD , JEAN-MARIE
Nom d'usage
DELMAS
Qualité
Président du conseil d’administration
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1944
Commune de résidence
BAULE
Dénomination
CLAUDEL PIERRE AUDIT (CPA) SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1978
Siret
31127387400017
Code APE
2511Z - Fabrication de structures métalliques et de parties de structures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
TOLERIE, CHAUDRONNERIE, INDUSTRIELLE, MECANIQUE.
Autres Activités
TOLERIE
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Adresse
RUE ANDRE RAIMBAULT
45130 , BAULE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4405
Date d'ajout
04/07/2007
Description
MODIFICATION RELATIVE AUX PERSONNES DIRIGEANTS ET NON DIRIGEANTES A COMPTER DU 24/02/2007 : PARTANT : CLAUDEL PIERRE, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOUVEAU : SARL PIERRE CLAUDEL, COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4147
Date d'ajout
26/07/1995
Description
Transformation de la société DE SARL EN SA NOMINATION DE MR DELMAS BERNARD EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET D'ADMINISTRATEUR, NOMINATION DE MME DELMAS NEE BLOT JACQUELINE ET DE MME VEUVE BLOT NEE MARIOT GILBERTE EN QUALITE D'AMINISTRATEUR, NOMINATION DE MR CLAUDEL PIERRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE, NOMINATION DE MR CROZON JEAN-FRANCOIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT NOMINATION DE MELLE CLAIRE DELMAS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 11/04/95
Numéro d'observation
749
Date d'ajout
03/02/1995
Description
DEMISSION DE MR PATER ALAIN DE SA FONCTION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES A COMPTER DU 20/02/87
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 427 260.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 65 135.37 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).