Entreprise : SOCIETE EXPLOITATION SUPERMARCHE CRACK - SIREN 311 210 785
Identité
(Entreprise radiée le 29/03/2021)
Dénomination
SOCIETE EXPLOITATION SUPERMARCHE CRACK
Sigle
CRACK TROIS ETOILES
SIREN (siège)
311 210 785
Date d'immatriculation au RNE
09/03/1977
Date de fin de la personne morale
08/03/2067
Date de clôture
31/05
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
83846.96 EUR
Adresse du siège
22 RUE DES BONS ENFANTS 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUGIER ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Nom, Prénom(s)
MEHONG SHIT LI DENISE
Nom d'usage
THIEN AH KOON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1943
Commune de résidence
Tampon
Nom, Prénom(s)
AH-LIME THIEN , CHIN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1929
Commune de résidence
Tampon
Nom, Prénom(s)
THIEN AH KOON EUGENE
Qualité
Président du conseil d’administration, Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Le Tampon
Dénomination
ARC INTERNATIONAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Saint Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/06/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/06/1976
Siret
31121078500011
Origine du fonds
Achat
Activité principale
FONDS DE COMMERCED'ALIMENTATION GENERALE, BAZAR, NOUVEAUTES
Adresse
22 RUE 22 rue des Bons Enfants
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
29/03/2021
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1303
Date d'ajout
24/06/1996
Description
PAR DECISION DU 11/06/96 LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE A : - PRONONCE LA LIQUIDATION DU SUS-NOMME ; - FIXE LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU JOUR DU JUGEMENT ; - NOMME EN QUALITE DE LIQUIDATEUR MAITRE MAURICE MICHEL ; - MAINTENU C. FABRE EN QUALITE DE JUGE COMMISAIRE.
Numéro d'observation
1302
Date d'ajout
24/06/1996
Description
SUITE AGO DU 30/11/94 ET A COMPTER DE CE JOUR, NOMINATION DE LA SOCIETE ARC INTERNATIONAL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACE- MENT DE MONSIEUR OZOUX PHILIPPE.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 550 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 83 846.96 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).