Entreprise : LA CENTRALE DE RECUPERATION - SIREN 311 079 610
Identité
Dénomination
LA CENTRALE DE RECUPERATION
Sigle
RECUP
SIREN (siège)
311 079 610
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1977
Date de fin de la personne morale
28/09/2037
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
81990 LE SEQUESTRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Sequestre
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAUL CLAUDIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Albi
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/04/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/09/1977
Siret
31107961000029
Code APE
372Z
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Récupération, conditionnement et transformation des objets récupères importation et exportation
Adresse
81990 , Albi - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Sequestre
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3184
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Radiation du RCS le 10/10/2018 avec effet au 09/10/2018 Radiation d'office : Par jugement en date du 09.10.2018 le Tribunal de Commerce d'Albi a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3179
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Par jugement en date du 09.10.2018 le Tribunal de Commerce d'Albi a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs
Numéro d'observation
57
Date d'ajout
09/01/2006
Description
Changement de juge-commissaire Suivant jugement en date du 03/01/2006 le tribunal de commerce d'Albi a nommé en qualité de nouveau juge commissaire : Rolland Pontie, juge au siège.
Numéro d'observation
219
Date d'ajout
26/01/2005
Description
Changement de juge-commissaire Suivant jugement en date du 25/01/2005 le tribunal de commerce d'Albi a nommé en qualité de nouveau juge commissaire :Éveline Lortal, juge au siège.
Numéro d'observation
531
Date d'ajout
26/02/1996
Description
Divers procédures collectives Suivant jugement en date du 30/01/96 le tribunal de commerce d'Albi a nommé comme nouveau juge-commissaire Herve Pomier à compter du 30/01/96
Numéro d'observation
1709
Date d'ajout
20/09/1993
Description
Déclaration de cessation totale d'activité suite à la vente du fonds à la sa Derichebourg holding avec maintien provisoire de l'immatriculation au Rcs pour les besoins de la liquidation à compter du 15/07/92 Bodacc du 14.15.10.1993 n°198 B
Numéro d'observation
322
Date d'ajout
04/02/1993
Description
Suivant jugement en date du 28 janvier 1993 le tribunal de commerce d'Albi a nommé Mr Jean-louis Puech comme nouveau juge-commissaire à compter du 28.01.1993
Numéro d'observation
936
Date d'ajout
10/04/1992
Description
Suivant jugement en date du 7 avril 1992 le tribunal de commerce d'Albi a prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité de 1 mois de la Ste Récup; Mr Legrix a été confirmé juge-commissaire et mme Everaere 1 rue Gustave Sarrat 81200 Mazamet Nomme mandataire Liquidateur. La date de cessation des paiements a été maintenue au 19 novembre 1991 à compter du 07.04.1992 Bodacc du 12.05.1992 N° 91 A
Numéro d'observation
737
Date d'ajout
24/03/1992
Description
Suivant jugement en date du 17 mars 1992 le tribunal de commerce d'Albi a autorisé la poursuite de l'activité de la Ste La centrale de récupération pour une durée de 4 mois à compter du 17 mars 1992
Numéro d'observation
408
Date d'ajout
14/02/1992
Description
En date du 11 février 1992 Mr le président du tribunal de commerce d'Albi a autorisé le renouvellement de la période d'enquête de la centrale de récupération pour une durée de 1 mois à compter du 11.02.1992
Numéro d'observation
67
Date d'ajout
15/01/1992
Description
Suivant jugement en date du 7 janvier 1992 le tribunal de commerce d'Albi a ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'encontre de la centrale de récupération. Mr Legrix a été nomme juge- commissaire et mme Evereare 1 rue Gustave Sarrat 81200 Mazamet Represen- tant des créanciers. La date de cessation des paiements a été fixée au 5 novembre 1991 à compter du 07.01.1992 Bodacc du 06.02.1992 N° 22 A
Numéro d'observation
2122
Date d'ajout
31/10/1991
Description
Suivant assemblée générale en date du 6 juin 1991 décision de non Dissolution anticipée de la société malgré la perte de plus de la moitie du capital social à compter du 6 juin 1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 50 000.00 FRF nouveau montant : 7 622.45 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).