Entreprise : SUCRIMEX - SIREN 311 010 797
Identité
Dénomination
SUCRIMEX
SIREN (siège)
311 010 797
Date d'immatriculation au RNE
14/09/1977
Date de fin de la personne morale
13/09/2037
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
4000000 EUR
Adresse du siège
27 RUE CHATEAUBRIAND 75008 PARIS 8 FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
27-29
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU EMMANUEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lafuge JEAN-PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1930
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
ROUX GERARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1945
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/07/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/09/1977
Siret
31101079700026
Code APE
4636Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de sucre, chocolat et confiserie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT, VENTE EN NEGOCE OU A LA COMMISSION DE TOUS SUCRES
Adresse
27 RUE 27-29 rue Chateaubriand
75008 , Paris - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
27-29
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1977B06683109
Date d'ajout
18/09/2019
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du : 18/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1977B06683107
Date d'ajout
25/10/2018
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 25/10/2018, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P201802579, date de cessation des paiements le 25/04/2017, et a désigné M. François Thieffry : Juge Commissaire, liquidateur SELARL MONTRAVERS YANG-TING en la personne de Me Yohann Yang-Ting 11 boulevard de Sébastopol 75001 Paris. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
1977B06683106
Date d'ajout
25/07/2017
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
1977B06683105
Date d'ajout
17/03/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
1977B0668329
Date d'ajout
07/11/2005
Description
SOCIETE AYANT PARTICIPE A LA FUSION : DEBAYSER WIART DESBIEF "D W D" (SAS) 562 032 508 RCS PARIS
Numéro d'observation
1977B0668330
Date d'ajout
07/11/2005
Description
EFFET RETRAOACTIF DE LA FUSION AU 01/01/2005
Numéro d'observation
1977B0668320
Date d'ajout
14/02/1996
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : -PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DU FONDS DE COMMERCE CONSTITUE PAR LA BRANCHE D'ACTIVITE DE NEGOCE DE SUCRE (METROPOLE ETEXPORT) DE LA SOCIETE DEBAYSER WIART DESBIEF DWD RCS B 562 032 808 CONTRAT DE GERANCE DU 01/10/1995 AU 01/10/1997 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION
Numéro d'observation
1977B0668322
Date d'ajout
14/02/1996
Description
PRECISION SUR L'ACTIVITE : -PRISE EN LOCATION GERANCE DU FONDS DE COMMERCE DE NEGOCE COURTAGE COMMERCE ET COMMISSION DANS LES ACTIVITES DU SUCRE ET PRODUITSDU SOL DE LA SOCIETE CHARLES LEGRAND SARL RCS B 342 222 338 CONTRAT DE GERANCE DU 01/01/1996 AU 30/09/1996 RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION
Numéro d'observation
1977B0668327
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).