Entreprise : NOUVELLES GALERIES DE SAINT-PIERRE - SIREN 310 865 118
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2022)
Dénomination
NOUVELLES GALERIES DE SAINT-PIERRE
SIREN (siège)
310 865 118
Date d'immatriculation au RNE
31/05/1974
Date de fin de la personne morale
30/05/2073
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
121959.21 EUR
Adresse du siège
N 3 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LANEE HENRI
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1943
Commune de résidence
Le Tampon
Nom, Prénom(s)
TSANG KING SANG FREDERIC
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
Le Port
Nom, Prénom(s)
HOW CHONG ALEX
Qualité
Membre du directoire
Commune de résidence
Petite Ile
Nom, Prénom(s)
TSANG KING SANG MARIE
Nom d'usage
HOW CHONG
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1928
Commune de résidence
Petite Ile
Nom, Prénom(s)
FONG YAN -
Nom d'usage
TSANG KING SANG
Qualité
Membre du directoire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/1978
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/1970
Siret
31086511800015
Nom commercial
NOUVELLES GALERIES
Code APE
8121
Origine du fonds
Création
Activité principale
COMMERCE DE DETAIL
Adresse
route Nationale
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
848
Date d'ajout
19/08/1986
Description
SUIVANT A.G.E. DU 1ER JUILLET 1985 : - DISSOLUTION DE LA SOCIETE - LIQUIDATION AMIABLE - NOMME EN TANT QUE LIQUIDATEURS : * MR FREDERIC TSANG KING SANG DEMEURANT A MONTGAILLARD 97400 ST DENIS N0 6 LOT. LES AUBEPINES, * MME TSANG KING SANG GABRIEL NEE FONG YAN DEMEURANT A RAVINE BLANCHE 97410 SAINT PIERRE.
Numéro d'observation
862
Date d'ajout
26/11/1981
Description
SUIVANT DELIBERATION DU 30/10/81 LE CONSEIL DE SURVEILLANCE A CONSTATE LA VACANCE DU POSTE DE MR. FONG YAN JEAN PAUL EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE DEMISSIONNAIRE ET A NOMME UN NOUVEAU DIRECTOIRE AINSI COMPOSE : MR. TSANG KING SANG FREDERIC EN QUALITE DE PRESIDENT DU DIRECTOIRE, MME TSANG KING SANG GABRIEL NEE FONG YAN EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE, DIRECTION COMMERCIALE, MR. HOW CHONG ALEX EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE, DIRECTION FINANCIERE.
Numéro d'observation
371
Date d'ajout
13/05/1981
Description
SUIVANT DELIBERATION DU 23 MARS 1981, LE CONSEIL DE SURVEILLANCE A NOMME EN REMPLACEMENT DE MR. TSANG KING SANG FREDERIC, PRESIDENT DU DIRECTOIRE DEMISSIONNAIRE, MR. FONG YAN JEAN PAUL DIRECTEUR DE SOCIETE DOMICILIE 49 TER RUE MONSEIGNEUR DE BEAUMONT A ST DENIS ET MR HOW CHONG ALEX, DIRECTEUR DE SOCIETE DOMICILIE A PETITE ILE EN QUALITE DE MEMBRE DU DIRECTOIRE.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
NC
Description
PAR JUGEMENT DU 06/04/76, LE TRIUBNAL DE COMMERCE DE PARIS A MIS FIN A LA SUSPENSION PROVISOIRE DES POURSUITES CONSTATANT L'ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE DES NOUVELLES GALERIES DE SAINT PIERRE. - PAR JUGEMENT DU 14/04/76, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT DENIS A NOMME EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE MR. MICHEL LEBIET ET ME MAURICE MICHEL EN QUALITE DE SYNDIC; - PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS EN DATE DU 05/05/76, LE SYNDIC EST AUTORISE A CONCLURE UN CONTRAT DE LOCATION GERANCE POUR LES NOUVELLES GALERIES DE SAINT PIERRE; - MISE EN LOCATION GERANCE AU PROFIT DE LA S.C.O.A. EN DATE DU 01/07/76 DU FONDS DE COMMERCE. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 800 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 121 959.21 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).