Entreprise : MAISON AH YON - SIREN 310 862 917
Identité
Dénomination
MAISON AH YON
SIREN (siège)
310 862 917
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1972
Début d’activité
01/01/1972
Date de fin de la personne morale
03/04/2067
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, L'ADMINISTRATION L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT, LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS, OU VALEURS MOBILIERES REPRESENTATIVES DE BIENS IMMOBILIERS, EVENTUELLEMENT ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CEUX DES IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS OU VALEURS MOBILIERES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE. L'ACQUISITION ET LA GESTION DE DROITS SOCIAUX ET VALEURS MOBILIERES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
823225 EUR
Adresse du siège
34 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE 97400 SAINT-DENIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHUNG HONG HING MARIE , COLETTE
Nom d'usage
AH YON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1950
Commune de résidence
Saint-Denis
Nom, Prénom(s)
AH YON JEAN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Saint-Denis
Dénomination
ERMIK
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint Denis Cedex
Dénomination
COJAC
Qualité
Autre
Commune de résidence
Saint-Denis
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1972
Siret
31086291700013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
34 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE
97400 , SAINT-DENIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4655
Date d'ajout
22/08/2005
Description
CHANGEMENT DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE :ANCIENNE MENTION : SANOUVELLE MENTION : SOCIETE CIVILE PARTICULIEREMME CHUNG HONG HING EPOUSE AH YON, ANCIENNEMENT P.D.G DE LA SOCIETE EST MAINTENUE, DEVIENT COGERANTEMR AH YON JEAN EST COGERANT (NOUVEAU)ADMINISTRATEURS (PARTANTS)MME AH YON CHEUNG YUI CHI - MR ATIVE BERNARD - MME AH YON CAROLE -ADMINISTRATEURS DELEGUES (PARTANTS)MR AH YON GEORGES - MR ATIVE EDOUARD - MR AH YON ANDRECOMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE (PARTANT)MR OZOUX PHILIPPCOMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT (PARTANT)MR ATECTAM HENRINOUVELLE ACTIVITE DE LA SOCIETE :L'ACQUISITION, LA CONSTRUCTION, L'ADMINISTRATION L'EXPLOITATION PAR BAIL, LOCATION OU AUTREMENT, LA GESTION DE TOUS IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERS OU VALEURS MOBILIERES REPRESENTATIVES DE BIENS IMMOBILIERES, EVENTUELLEMENT ET EXCEPTIONNELLEMENT L'ALIENATION DE CEUX DES IMMEUBLES OU DROITS IMMOBILIERES OU VALEURS MOBILIERES DEVENUS INUTILES A LA SOCIETE. L'ACQUISITION ET LA GESTION DE DROITS SOCIAUX ET VALEURS MOBILIERESDate d'effet : 17/01/2005
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1465
Date d'ajout
04/03/2004
Description
CESSION DU FONDS DE COMMERCE A LA SOCIETE "DISTRIBUTION AH-YON" SOUS LE Nø B 348 002 155(88B415) AU PRIX DE 150 000 EUROS - TEMOIGNAGES DU 6 DECEMBRE 2003 - OPPOSITIONS : 34 RUE ALEXIS DE VILLENEUVE - 97400 SAINT-DENIS (REUNION) A COMPTER DU 3 NOVEMBRE 2003 -
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
INSCRIPTION MODIFICATIVE DEPOSEE 14 FEVRIER 1989 ------------------------------------------------ LOCATION GERANCE A LA SOCIETE ANONYME DISTRIBUTION AH YON A COMPTER DU 01 JANVIER 1989 POUR UNE DUREE INDETERMINEE _________________
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).