Entreprise : BERTEAU DISTRIBUTION - SIREN 310 839 287
Identité
Dénomination
BERTEAU DISTRIBUTION
SIREN (siège)
310 839 287
Date d'immatriculation au RNE
22/08/1977
Date de fin de la personne morale
21/08/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
LA BAUCHE 17100 SAINTES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GUILLEN ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Royan
Nom, Prénom(s)
BERTEAU MICHEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1955
Commune de résidence
Saintes
Dénomination
SA HUGUES DE MENONVILLE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Aytré
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/10/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1977
Siret
31083928700011
Code APE
4633Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de produits laitiers, œufs, huiles et matières grasses comestibles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La vente en gros, demi-gros et détail des produits avicoles en particulier et agricole en général provenant quasi-exclusivement des exploitations avicoles et agricoles des associés
Adresse
1 Route de Cognac
17100 , Saintes - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/10/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/12/1987
Siret
31083928700029
Code APE
0147Z - Élevage de volailles
Activité principale
Élevage de volailles
Adresse
LA BAUCHE
17100 , SAINTES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
17/01/1998
Siret
31083928700037
Code APE
741J
Adresse
LA CHARLOTTERIE
17100 , FONTCOUVERTE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1877
Date d'ajout
19/03/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Saintes en date du 19/03/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SCP Lga représentée par Me Sylvie Devos Bot . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 19/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1877
Date d'ajout
19/03/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
05/10/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 05/10/2009 prononçant la liquidation judiciaire. Liquidateur : Maître DEVOS-BOT Sylvie 14 rue de la Maladrerie 17100 Saintes
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/09/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 17/09/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/10/2009.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
18/06/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 18/06/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/01/2010.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
02/04/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 02/04/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 25/06/2009.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
05/02/2009
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 05/02/2009 prolongeant la période d'observation jusqu'au 26/03/2009.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/01/2009
Description
: Par jugement en date du 29 janvier 2009, le Tribunal de Commerce de Saintes,a désigné Monsieur Bertrand ARCADIAS en qualité de Juge Commissaire suppléant
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
18/09/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 18/09/2008 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17/01/2009.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
17/07/2008
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de Saintes du 17/07/2008 ouvrant une Procédure de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 17/01/2009. Cessation des paiements en date du 11/07/2008. Juge Commissaire : Mr Pierre WILLIAMS-GOBEAUX Mandataire judiciaire : Maître Devos-Bot Sylvie 14 rue de la Maladrerie 17100 Saintes
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
31/10/2007
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à 1/2 du capital social, suite à décision du 31/10/2007.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 05/10/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).