Entreprise : FIDUCIAIRE DE BOURBON - SIREN 310 837 125
Identité
(Entreprise radiée le 28/01/2022)
Dénomination
FIDUCIAIRE DE BOURBON
Sigle
FIDUCIAIRE DE BOURBON
SIREN (siège)
310 837 125
Date d'immatriculation au RNE
03/11/1976
Fermeture de l'établissement - 31083712500023
- Date d'effet de la fermeture : 25/03/2003
Date de fin de la personne morale
02/11/2075
Date de clôture
30/06
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
187500 EUR
Adresse du siège
31 RUE LUC LORION 97410 SAINT-PIERRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BATAILLON SERGE , PHILIPPE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
Saint Denis
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/03/2003
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/10/1976
Siret
31083712500023
Code APE
741C
Origine du fonds
Création
Activité principale
EXPERTISE COMPTABLE
Adresse
31 RUE 31 rue Luc Lorion
97410 , Saint Pierre - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
28/01/2022
Description
Radiation d'office - art. R123-131 du code de commerce (au terme d'un délai de trois ans après la mention de dissolution, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1766
Date d'ajout
24/09/2003
Description
SUIVANT PV DECISIONS DE L'ASSOCIE UNIQUE DU 25/03/2003, DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE PAR TRANSMISSION DU PATRIMOINE (ART.1844 AL.3 DU CODE CIVIL), AU PROFIT DE AEC CONSEIL 59 ROUTE DU MOUFIA 97490 STE CLOTILDE.
Numéro d'observation
1138
Date d'ajout
24/05/2002
Description
SUIVANT DELIBERATIONS EN DATE DU 11/03/2002, * CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS PAR ARRONDISSEMENT DE LA VALEUR NOMINALE DES 12 500 ACTIONS DE 15,24 EUROS AU MOYEN D'UNE REDUCTION DU CAPITAL D'UN MONTANT DE 3 061,27 EUROS AINSI, - ANCIEN CAPITAL : 1 250 000 SOIT 190 561,27 EUROS - - NOUVEAU CAPITAL : 187 500 EUROS - * FINS DES FONCTIONS DE MR. PIERRE NATIVEL COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE ET DE MR. NORBERT TRESFEL, COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT, * DEPART DE MR. HENRI LANEE ET MLLE NATHALIE TRUONG VINH KHANH DE LA SOCIETE, * TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE.
Numéro d'observation
1657
Date d'ajout
28/06/1999
Description
MODIFICATION DE FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE ANCIENNE MENTION : SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE NOUVELLE MENTION : SOCIETE ANONYME DEMISSION DE M. LANEE HENRI MICHEL DE SES FONCTIONS DE GERANT NOMINATION DE M. BATAILLON SERGE EN QUALITE DE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL NOMINATION DE M. LANEE HENRI MICHEL ET DE MELLE TRUONG VINH KHANH EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS NOMINATION DE M. NATIVEL PIERRE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE NOMINATION DE M. TRESFELS NORBERT EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 16/06/99
Numéro d'observation
1529
Date d'ajout
10/06/1999
Description
SUIVANT PV AGE EN DATE DU 17/05/99 ET A COMPTER DU MEME JOUR, AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL - ANCIENNE MENTION : 50 000 FRS - NOUVELLE MENTION : 1 250 000 FRS. MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL - ANCIENNE MENTION : 31/12 - NOUVELLE MENTION : 30/06, A COMPTER DU 17/05/99.
Numéro d'observation
1127
Date d'ajout
22/08/1988
Description
A COMPTER D 22/08/88 AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL QUI PASSE DE 20 000 FRS A 50 000 FRS.
Numéro d'observation
227
Date d'ajout
18/02/1987
Description
A COMPTER DU 01/01/87 TRANSFERT DU SIEGE ET DE L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL DU 105 BIS RUE MARIUS ET ARY LELBOND A ST PIERRE AU 31 RUE LUC LORION A SAINT PIERRE.
Numéro d'observation
467
Date d'ajout
21/06/1982
Description
DEMISSION DE MESSIEURS HERVE CLAIN ET JEAN CLAUDE PRADINES DE LEUR QUALITE DE GERANTS A COMPTER DU 01/01/82, MR.HENRI LANEE DEMEURE LE SEUL, GERANT DE LA SOCIETE FERMETURE DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE A COMPTER DU 01/06/82 ET TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DU 4 RUE ARCHAMBAUD A ST PIERRE AU 105 BIS RUE MARIUS ET ARY LELBOND A ST PIERRE.
Numéro d'observation
231
Date d'ajout
22/03/1982
Description
A COMPTER DU 22/03/82 OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT OCMPLEMENTAIRE A L'ENSEIGNE FIDUCIAIRE DE BOURBON SARL AU 105 BIS RUE MARIUS ET ARY LEBLOND ST PIERRE.
Numéro d'observation
162
Date d'ajout
17/03/1978
Description
A COMPTER DU 17/03/78 NOMINATION DE MESSIEURS HENRI LANEE, JEAN CLAUDE PRADINES ET HERVE CLAIN EN QUALITE DE GERANTS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).