Entreprise : TECORA - SIREN 310 727 078
Identité
(Entreprise radiée le 29/02/2024)
Dénomination
TECORA
Sigle
ARELCO A.R.C.
SIREN (siège)
310 727 078
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1989
Date de fin de la personne morale
07/12/2042
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
372600 EUR
Adresse du siège
211 RUE LA FONTAINE 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
211-215
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ PATRICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1961
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
GOENAGA FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
CAP OFFICE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/12/2004
Siret
31072707800050
Adresse
LES GRAVES
46140 , CAILLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/12/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2003
Siret
31072707800043
Adresse
4 ALL DE LA COMBE
69380 , LISSIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/02/2024
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/2010
Siret
31072707800084
Activité principale
Ingénierie, études techniques
Adresse
1 RUE CHAPPE
78130 , LES MUREAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI LES GARENNES
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/02/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/06/1977
Siret
31072707800076
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'étude la fabrication la construction la vente ainsi que l'exploitation de tous matériels automatiques mécaniques.
Adresse
211 RUE LA FONTAINE
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
211-215
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/01/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/1989
Siret
31072707800035
Adresse
2 AV ERNEST RENAN
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/02/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
29/01/2007
Siret
31072707800068
Activité principale
Fabrication d'instrumentation scientifique et technique
Adresse
231 RUE LA FONTAINE
94120 , FONTENAY-SOUS-BOIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12227
Date d'ajout
29/02/2024
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12227
Date d'ajout
29/02/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 28/02/2024, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : Me Pellegrini Gilles
Numéro d'observation
72509
Date d'ajout
07/12/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 06/12/2017 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2017J00575 désigne liquidateur Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , met fin à la mission de l'administrateur Jerome Cabooter 8 Pl Robert Belvaux 94170 LE PERREUX SUR MARNE
Numéro d'observation
62897
Date d'ajout
30/08/2017
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil , prononce en date du 29/08/2017 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2017J00575 , date de cessation des paiements le 15/12/2016 désigne Administrateur SELARL Jerome Cabooter 8 Place Robert Belvaux 94170 Le Perreux-sur-Marne avec pour mission : d'assister le débiteur dans les actes de gestion , Mandataire judiciaire Me Pellegrini Gilles 7-9 Avenue de la Gare 94210 La Varenne Saint-Hilaire , , et ouvre une période d'observation expirant le 28/02/2018 Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
9020
Date d'ajout
03/09/2002
Description
Mise en harmonie des statuts avec la loi 2001-420 du 15 mai 2001 .
Numéro d'observation
63734
Date d'ajout
07/08/1996
Description
Précision sur l'activité : Achat d'un fonds de commerce d'étude fabrication venté de matériel Electro-mecaniques et électroniques sis et exploite 2 ave Ernest Renan 94120 Fontenay sous bois à la société Peritech, Rcs Créteil b 325 476 802 en date du 31/12/1995 - journal la loi du 07/06/1996 - prix 400.000 F - oppositions au fonds vendu
Numéro d'observation
7399
Date d'ajout
08/12/1989
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).