Entreprise : NATELEC - SIREN 310 581 699
Identité
Dénomination
NATELEC
SIREN (siège)
310 581 699
Date d'immatriculation au RNE
29/08/1977
Date de fin de la personne morale
28/08/2057
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
RUE GEORGES CLEMENCEAU 92170 VANVES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ACHARD MONIQUE
Nom d'usage
BIDOIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1941
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BIDOIRE YVES MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HESNAULT MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
BIDOIRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARIE CHANTAL
Nom d'usage
GUILLEMOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VABAT VICTOR JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1924
Commune de résidence
La Courneuve
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/1977
Siret
31058169900017
Code APE
2914
Origine du fonds
Création
Activité principale
Étude, réalisation, fabrication, achat, importation, exportation et vente de tous produits électroniques, électromécaniques et dérives
Adresse
RUE GEORGES CLEMENCEAU
92170 , VANVES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
48759
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
610
Date d'ajout
09/01/1978
Description
Liquidation des biens n° 77 L 2495 Jugement du tribunal de commerce Deparis en date du 15-12-1977-- Cessation des paiements le 30-11-1977 - syndic : me Garnier - 63 Bld st-germain - 75005 Paris
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).