Entreprise : SOC INTERPROFESSIONNELLE SCE DISTRIBUTIO - SIREN 310 579 644
Identité
(Entreprise radiée le 11/06/2001)
Dénomination
SOC INTERPROFESSIONNELLE SCE DISTRIBUTIO
SIREN (siège)
310 579 644
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1992
Fermeture de l'établissement - 31057964400033
- Date d'effet de la fermeture : 25/12/1993
Date de fin de la personne morale
15/12/2027
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
300000 Francs français
Adresse du siège
46 AV DE LA GARE 94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAEMERS ERIC GABRIEL FERNAND
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
ST MAUR
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/08/1977
Siret
31057964400033
Nom commercial
L'IMAGE PUBLICITAIRE
Enseigne
L'IMAGE PUBLICITAIRE
Code APE
744B
Origine du fonds
Création
Activité principale
En France et à l'étranger la création l'exploitation l'organisation et le fonctionnement de toute agence ou bureau de conseil en publicité et en communication globale ou de documentation technique se rapportant à ces activités l'étude et la réalisation de tous travaux concernant Lesoperations publicitaires promotionnelles et de communication
Adresse
46 AV 46/48 Avenue DE LA GARE
94430 , Chennevières-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13530
Date d'ajout
11/06/2001
Description
Radiation d'office art 42 Al 1 décret du 30.05.84- est radié d 'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11072
Date d'ajout
08/06/2001
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 07/06/2001 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du juge commissaire : M. Gueye Moctar , nom du liquidateur : Me Segui pierre
Numéro d'observation
4461
Date d'ajout
17/03/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 03 2000 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr During Didier à concurrence de 300.000 francs .
Numéro d'observation
4460
Date d'ajout
17/03/2000
Description
Jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 16 03 2000 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr Daemers Eric à concurrence de 600.000 francs .
Numéro d'observation
55570
Date d'ajout
08/09/1995
Description
Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sûr Dcp Jugement du 07 09 1995 N° 95j929 Cessation des paiements en date du 01 01 1995 Juge cré : Mr Gueye Juge-cre suppléant : Mr Lévêque Liquidateur : Me Segui 80 ave du gal de gaulle 94009 Créteil
Numéro d'observation
55538
Date d'ajout
29/08/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements le 29 Août 1995 Au greffe de Créteil
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
16/12/1992
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).