Entreprise : TRANSPORTS GLOT - SIREN 310 471 701
Identité
(Entreprise radiée le 24/08/2021)
Dénomination
TRANSPORTS GLOT
SIREN (siège)
310 471 701
Date d'immatriculation au RNE
11/07/1977
Fermeture de l'établissement - 31047170100097
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2001
Fermeture de l'établissement - 31047170100071
- Date d'effet de la fermeture : 31/07/2001
Fermeture de l'établissement - 31047170100089
- Date d'effet de la fermeture : 26/04/1993
Date de fin de la personne morale
10/07/2076
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
46801.84 EUR
Adresse du siège
LA LANDE DU GUENET 35600 SAINTE-MARIE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COURONNE PATRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Redon
Nom, Prénom(s)
LOUVEL JEAN-YVES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Redon
Nom, Prénom(s)
SEGUIN YVES , SERGE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Fontenailles
Nom, Prénom(s)
PUSSAT JEAN , EMILE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Thouaré-sur-Loire
Nom, Prénom(s)
GLOT BERNARD , LOUIS , MARIE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1922
Commune de résidence
Redon
Nom, Prénom(s)
GAUTIER ANDREE , LEONTINE , MARIE
Nom d'usage
GLOT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1925
Commune de résidence
Redon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/07/2001
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/04/1977
Siret
31047170100097
Enseigne
TRANSPORTS GLOT
Code APE
602L
Origine du fonds
Autre
Activité principale
transports routiers, service de transports de marchandises, transports routiers, location de véhicules avec conducteur demenagement, garde meubles, entretien et reparation de camions, entrepositaire (début : 26.04.1993)
Adresse
la Lande du Guenet
35600 , Sainte-Marie - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/04/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/09/1991
Siret
31047170100089
Code APE
602L
Adresse
RUE DU PATIS
35600 , REDON - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BP 65
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/07/2001
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1990
Siret
31047170100071
Code APE
602L
Adresse
49 RUE ROBERT MOINON
95190 , GOUSSAINVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
25393
Date d'ajout
24/08/2021
Description
Radiation d'office du RCS Rennes le 24/08/2021 avec effet au 24/08/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
17/10/2007
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 17/10/2007 prononçant la clôture pour exécution du plan de cession.
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
02/08/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 31/07/2001 arrêtant le plan de redressement par cession totale de l'entreprise à la SA TRANSPORTS PAILLER - ROUTE DE BREST - KERBRAT - 29212 PLABENNEC RCS BREST B 342 016 789 Date d'effet de la cession : 01.08.2001 Commissaire à l'exécution du plan : Me Sophie GAUTIER 11 QUAI LAMMENAIS 35000 RENNES
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
02/08/2001
Description
- Date de dissolution : 31/07/2001.
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
29/06/2001
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 29/06/2001 prolongeant la période d'observation jusqu'au 30/08/2001.
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
19/12/2000
Description
: Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 19/12/2000 prolongeant la période d'observation jusqu'au 30/05/2001. Maintient administrateur : Maître Sophie GAUTIER 11 quai Lamennais 35000 RENNES
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
30/05/2000
Description
: N° Procédure : A0.0161 Jugement du Tribunal de Commerce de RENNES du 30/05/2000 ouvrant une Procédure Régime Général de redressement judiciaire et fixant la fin de la période d'observation au 28/11/2000. Cessation des paiements en date du 01/10/1999. Juge Commissaire : Mr André FEREY Représentant des Créanciers : Me BERTHELOT de la SCP BERTHELOT-DESPRES 1 BOULEVARD DU COLOMBIER 35100 RENNES Administrateur : Me Sophie GAUTIER 11, QUAI LAMENNAIS 35000 RENNES dont la mission est, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister le débiteur dans tous ses actes de gestion.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
25/05/2000
Description
: Dépôt le 25/05/2000 de la déclaration de cessation des paiements au Greffe du Tribunal de Commerce de RENNES
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
30/09/1991
Description
- Non dissolution de la société malgré capitaux propres inférieurs à moitie du capital social, suite à décision du 30/09/1991.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
11/07/1977
Description
Historique des observations depuis le 11/07/1977 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - MODIFICATION DU 06.09.1985 : MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LES NOUVELLES DISPOSITIONS LEGIS- LATIVES OBLIGATOIRES. - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 20.04.1977 AU 01.04.1981, REDON 16 RUE DE GALERNE. * DU 01.04.1981 AU 30.09.1991, REDON ZI DE BRIAN GAULT. * DU 30.09.1991 AU 26.04.1993, REDON RUE DU PATIS ZA DU PATIS.
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé la Lande du Guenet 35600 Sainte-Marie : Observation depuis le 11/07/1977 : - APPORTE AU MONTANT EVALUE A 10.000 FRS DE GLOT BERNARD, RCS RENNES A 719 104 531. - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 20.04.1977 AU 01.04.1981, REDON, 16 RUE DE GALERNE, APPORT, TRANSFERE. * DU 01.04.1981 AU 30.09.1991, REDON, ZI DE BRIAN GAUD, TRANSFERE. * DU 30.09.1991 AU 26.04.1993, REDON, RUE DU PATIS ZA DU PATIS, TRANSFERE. - DIRECTEUR TECHNIQUE DE L'ACTIVITE TRANSPORT : * GUIHARD JOSE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).