Entreprise : SOCIETE AUMONT - SIREN 310 417 944
Identité
(Entreprise radiée le 21/02/2019)
Dénomination
SOCIETE AUMONT
SIREN (siège)
310 417 944
Date d'immatriculation au RNE
26/04/1982
Début d’activité
01/01/1982
Date de fin de la personne morale
25/04/2081
Nature de l'entreprise
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
fabrication de profiles renforces de fibres de verre ou autres et de tous objets moules ou non en plastique.
Code APE
1604
Capital social
22867.35 EUR
Adresse du siège
RTE DE BIERNE 53200 CHATELAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
VERSTRAETE BERNARD
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
SAINT ANDRE LEZ LILLE
Nom, Prénom(s)
LE GALL GEORGETTE
Nom d'usage
AUMONT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1920
Commune de résidence
SAINT RABIER
Nom, Prénom(s)
LECUYER JACKIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
EAUBONNE
Nom, Prénom(s)
AUMONT JACQUES , ROBERT
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
SAINT RABIER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1982
Siret
31041794400058
Code APE
1604
Origine du fonds
Autre
Activité principale
fabrication de profiles renforces de fibres de verre ou autres et de tous objets moules ou non en plastique.
Adresse
RTE
24210 , SAINT RABIER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
964
Date d'ajout
21/02/2019
Description
Radiation du RCS le 21/02/2019 avec effet au 21/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5731
Date d'ajout
10/10/2018
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Sarlat ainsi que les dossiers d'inscriptions de suretés et privilèges, concernant les entreprises situées dans le ressort des cantons de Montignac et Terrasson ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Périgueux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Périgueux décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/04/1982
Description
(Divers) Historique : JOURNAL D'ANNONCES LEGALES : L'AGRICULTEUR ORIGINE DU FONDS : TRANSFERE SON SIEGE SOCIAL DE LAMBERSART (NORD) - 35 RUE BLERIOT - RCS LILLE B 310 417 944 (77B188) A COMPTER DU 1.1.1982 CERTIFICAT DE DEPOT A SARLAT EN DATE DU 3.12.1982: TRANSFERT DU SIEGE A : 53200 CHATELAIN, ROUTE DE BIERNE. ETABLISSEMENT SECONDAIRE - 85680 LA GUERINIERE LIEU DIT "LES ELOUX (A COMPTER DU 01.05.1977).
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).