Entreprise : SA COPELEVAGE - SIREN 310 308 044
Identité
Dénomination
SA COPELEVAGE
SIREN (siège)
310 308 044
Date d'immatriculation au RNE
30/06/1977
Date de fin de la personne morale
29/06/2076
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
823224.69 EUR
Adresse du siège
RTE D AGEN 32000 AUCH FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TUCO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AURIGNAC ANDRE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
MIELAN
Nom, Prénom(s)
DUBARRY JEAN , PIERRE
Qualité
Président du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
LOURES BAROUSSE
Nom, Prénom(s)
SCHIELE JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
TOULOUSE
Nom, Prénom(s)
MAUGARD GEORGES
Qualité
Membre du directoire
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
AUCH
Dénomination
CODEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
HAGETMAU
Dénomination
CENTRE BOVIN DU SUD OUEST
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Commune de résidence
AUCH
Dénomination
STE D'EXPERTISE COMPTABLE FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LEVALLOIS PERRET
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/1995
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/1977
Siret
31030804400018
Code APE
702C
Origine du fonds
Création
Activité principale
VENTE STOCKAGE D'ANIMAUX VIVANTS DE PRODUITS CARNES, TRANSFORMATION OU NON, AINSI QUE TOUS LES PRODUITS ET FOURNITURES NECESSAIRES AUX ELEVAGES
Adresse
RTE RTE D'AGEN
32000 , AUCH - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AUCH
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2153
Date d'ajout
22/09/1997
Description
DISSOLUTION ANTICIPEE : LIQUIDATEUR ; MR HAMEL JACQUES SIEGE DE LA LIQUIDATION : 32000 AUCH ROUTE D'AGEN, LE TUCO A COMPTER DU 29/12/95
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
TRANSFORMATION DE LA SARL EN S.A. @ COMPTER DU 20 JUIN 1985. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 823 224.69 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL (18.10.91)
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).