Entreprise : FIRST HOTEL - SIREN 309 979 318
Identité
Dénomination
FIRST HOTEL
SIREN (siège)
309 979 318
Date d'immatriculation au RNE
06/05/1977
Début d’activité
01/03/1977
Date de fin de la personne morale
05/05/2076
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
exploitation de tous fonds de commerce d' hôtel meublé, bar, brasserie, restaurant
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Capital social
18293.88 EUR
Adresse du siège
2 BD GARIBALDI 75015 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Poggi MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
Pastoureau
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1968
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Dénomination
FINOTEL SCA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1977
Siret
30997931800016
Enseigne
FIRST HOTEL
Code APE
5510Z - Hôtels et hébergement similaire
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
exploitation de tous fonds de commerce d' hôtel meublé, bar, brasserie, restaurant
Adresse
2 BD GARIBALDI
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
21/06/2012
Siret
30997931800024
Code APE
5610A - Restauration traditionnelle
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Restauration traditionnelle
Adresse
2 BD GARIBALDI
75015 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1977B0333144
Date d'ajout
11/07/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 11/07/2024, arrêtant le plan de redressement, désigne M. Jean-philippe Jacquet, comme tenu d'exécuter le plan, durée du plan 2 ans, nomme commissaire à l'exécution du plan SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, met fin à la mission de SELARL AJASSOCIES en la personne de Me Franck Michel , 90 boulevard Flandrin 75116 Paris , Administrateur , maintient ,SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux , 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris , Mandataire judiciaire, sous le numéro P202101745
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1977B0333141
Date d'ajout
24/11/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 24/11/2022 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/11/2022, soit jusqu'au 17/05/2023
Numéro d'observation
1977B0333139
Date d'ajout
30/06/2022
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS EN DATE DU 30/06/2022 MODIFIANT LA MISSION DE L'ADMINISTRATEUR. NOUVELLE MISSION DE Assurer seul l'administration de l'entreprise
Numéro d'observation
1977B0333137
Date d'ajout
05/05/2022
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 05/05/2022 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 17/05/2022, soit jusqu'au 17/11/2022
Numéro d'observation
1977B0333134
Date d'ajout
17/11/2021
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 17/11/2021 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P202101745 date de cessation des paiements le 22/10/2021, et a désigné juge commissaire : M. Philippe Charpy, administrateur : SELARL AJAssociés en la personne de Me Franck Michel 90 boulevard Flandrin 75116 Paris, , avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SELARL AXYME en la personne de Me Didier Courtoux 62 boulevard de Sébastopol 75003 Paris, , et a ouvert une période d'observation expirant le 17/05/2022, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
LES GERANTS ENGAGENT SEPAREMENT LA SOCIETE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).