Entreprise : SOC D'EXPL ETS PIERRE CAMBIER - SIREN 309 903 508
Identité
(Entreprise radiée le 22/04/2023)
Dénomination
SOC D'EXPL ETS PIERRE CAMBIER
SIREN (siège)
309 903 508
Date d'immatriculation au RNE
15/04/1977
Date de fin de la personne morale
14/04/2076
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
14 CHE DE LA FRETE 62220 CARVIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
chemin de la Fretre
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELAMAIDE BERNARD
Nom d'usage
DELAMAIDE
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
WARGNIES LE GRAND
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 17/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/10/1998
Siret
30990350800039
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Battage & travaux mécanique et travaux agricoles. Transports routiers : Service de transports de marchandises pour le compte d'autrui. transports routiers : Location dé véhicules pour le transport routier de marchandises
Adresse
756 RUE ANATOLE FRANCE
59230 , SAINT-AMAND-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2023
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2006
Siret
30990350800054
Code APE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Battages de tous travaux agricoles, mécaniques - transports routiers - travaux publics et terrassement
Code APRM
4312BA - Terrassements
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
3 RTE DE LOUVIGNIES
59530 , LE QUESNOY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 17/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/1977
Siret
30990350800047
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Battages et tous travaux mécaniques et agricoles transports routiers : Service des transports de marchandises pour le compte d'autrui transports routiers : Location de véhicules pour le transport routier de marchandises
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
14 CHE Zone Industrielle de la Fosse 14
62220 , Carvin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
chemin de la Fretre
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1997
Siret
30990350800013
Code APE
014A
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Origine du fonds
Création
Activité principale
MECANIQUE AGRICOLE
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Code APRM
3312ZA - Réparation de matériel agricole
Adresse
7 RUE ARTHUR LAMENDIN
62220 , CARVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/03/1998
Siret
30990350800021
Adresse
RUE DE L INDUSTRIE
62220 , CARVIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
21/03/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce d'Arras en date du 17 Mars 2023 prononçant la clôture de la procédure de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
21/03/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129 1° du code de commerce. Par jugement du 17-03-2023 le Tribunal de Commerce de ARRAS a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
4095
Date d'ajout
20/03/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs EN DATE DU 17/03/2023, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE LA Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 DE SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE CAMBIER (SARL) (PROCEDURE OUVERTE LE 13/02/2013 )Date d'effet : 17/03/2023
Numéro d'observation
4096
Date d'ajout
20/03/2023
Description
CESSATION D'ACTIVITE DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL POUR CLOTURE DE LALIQUIDATION POUR INSUFFISANCE D'ACTIF
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
22/02/2013
Description
Suivant jugement en date du 13 Février 2013, le Tribunal de Commerce d'Arras a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS PIERRE CAMBIER en autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 30 Avril 2013. A fixé au 13 Février 2013 la date de cessation des paiements. A désigné la SELARL DEPREUX et Associés, prise en la personne de Maître Sébatien DEPREUX, 88/90 rue Saint Aubert, 2 Square Saint Jean 62000 ARRAS en qualité de mandataire Judiciaire et Me ROUVROY, de la SCP Eric ROUVROY et Gilbert DELCLERCQ, 1 Square Saint Jean 62000 ARRAS en qualité d'administrateur Judiciaire, avec pour mission, d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion.
Numéro d'observation
1590
Date d'ajout
14/02/2013
Description
Résolution du plan de redressement et prononcé de la liquidation judiciaire EN DATE DU 13/02/2013, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A ORDONNE LA RESOLUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT ET PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE CAMBIER (SARL), ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE : MADAME NADINE HURET, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : MONSIEUR JEAN CLAUDE MILOT, Mandataire liquidateur : Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés - 88/90, rue Saint Aubert - 1, square Saint Jean - 62000 ARRAS Administrateur Judiciaire : MAITRE ROUVROY, MEMBRE DE LA SCP ROUVROY - DECLERCQ, 1, square Saint Jean - 62000 ARRAS AVEC POUR MISSION : d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ET A FIXE AU 13/02/2013 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS CE JUGEMENT A AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 30/04/2013 Date d'effet : 13/02/2013
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
20/01/2012
Description
Suivant jugement en date du 11 Janvier 2012, le Tribunal de Commerce d'Arras a prononcé l'adoption du plan de redressement de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS PIERRE CAMBIER pour une durée de 10 ans. Commissaire à l'exécution du plan : Me ROUVROY, membre de la SCP ROUVROY-DECLERCQ, 1 Square Saint Jean, Rue St Aubert 62000 ARRAS
Numéro d'observation
346
Date d'ajout
12/01/2012
Description
Adoption d'un plan de redressement EN DATE DU 11/01/2012, LE TRIBUNAL D'ARRAS A PRONONCE L' Adoption du plan de redressement - L631-19 et L626-1 et L626-9 DE SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE CAMBIER (SARL) POUR UNE DUREE DE 10 ANS, ET A DESIGNE SCP Eric ROUVROY et Gilbert DECLERCQ,pris en la personne de Maître DECLERCQ EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN Date d'effet : 11/01/2012
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
02/12/2011
Description
Suivant jugement en dte du 9 Novembre 2011, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 14 Décembre 2011 dans la procédure collective de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS PIERRE CAMBIER.
Numéro d'observation
9069
Date d'ajout
09/11/2011
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 09/11/2011, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 14/12/2011. Date d'effet : 09/11/2011
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
29/06/2011
Description
Suivant jugement en date du 22 JUIN 2011, Le tri- bunal de commerce d'Arras a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au 19 OCTOBRE 2011 dans la pro cédure collective de la SARL SOCIETE D'EXPLOI- TAT ION DES ETS PIERRE CAMBIER
Numéro d'observation
5448
Date d'ajout
23/06/2011
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 22/06/2011, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 19/10/2011. Date d'effet : 22/06/2011
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
22/06/2011
Description
Suivant ordonnance du 16 Juin 2011, le tribunal de Commerce d'Arras a désigné Mme Nadine HURET en qu alité de juge commissaire en remplacement de M. Er ic COQUIDE dans la procédure collective de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETS PIERRE CAMBIER
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
04/04/2011
Description
Suivant jugement en date du 25 Mars 2011, le Tri- nunal de Commerce d'ARRAS a désigné la SCP Eric RO UVROY et Gilbert DELCERCQ en qualité d'adminis- tr ateur judiciaire, 1 Square St Jean, rue St Aubert 62000 ARRAS en remplacement de Me Eric ROUVROY ave c effet au 1ER JANVIER 2011
Numéro d'observation
3012
Date d'ajout
25/03/2011
Description
Par jugement en date du 25 mars 2011, le Tribunal de Commerce d'ARRAS a désigné la SCP ERIC ROUVROY & GILBERT DECLERCQ, administrateur judiciaire, 1 Sq St Jean - rue St Aubert - 62000 ARRAS, en remplacement de Maître Eric ROUVROY, à effet au 1er janvier 2011.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
18/01/2011
Description
Suivant jugement en date du 5 JANVIER 2011, le tri bunal de Commerce d'ARRAS a autorisé la pour- suit e de l'activité jusqu'au 15 JUIN 2011.
Numéro d'observation
195
Date d'ajout
07/01/2011
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 05/01/2011, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 15/06/2011 Date d'effet : 05/01/2011
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
29/07/2010
Description
Suivant jugement en date du 21 Juillet 2010, le Tr ibunal de Commerce d'Arras a autorisé la pour- sui te de l'activité jusqu'au 15 Décembre 2010 dans la procédure collective de la SARL SOCIETE D'EXPLOIT ATION DES ETS P. CAMBIER
Numéro d'observation
6003
Date d'ajout
23/07/2010
Description
Prolongement de la période d'observation (RJ) EN DATE DU 21/07/2010, JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 15/12/2010. Date d'effet : 21/07/2010
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
09/07/2010
Description
Suivant jugement en date du 30 Juin 2010, le tri- bunal de commerce d'ARRAS a ouvert une procédure d e Redressement Judiciaire à l'égard de la SARL SOC IETE D'EXPLOITATION DES ETS. PIERRE CAMBIER. A fix é provisoirement la date de cessation des paiement s au 28 JUIN 2010 A désigné la SELARL DEPREUX et a ssociés, prise en la personne de Me Sébastien DEPR EUX, 88/90 rue Saint Aubert, 2 Square Saint Jean 6 2000 ARRAS en qualité de Mandataire Judiciaire et Me ROUVROY 1 Square Saint Jean, Rue Saint Aubert 6 2000 ARRAS en qualité d'administrateur avec pour m ission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés p ar la loi, d'assister le débiteur dans tous les ac tes de gestion
Numéro d'observation
5508
Date d'ajout
02/07/2010
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire EN DATE DU 30/06/2010, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ARRAS A PRONONCE L'OUVERTURE D'UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE CONTRE SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS PIERRE CAMBIER (SARL) SOUS LE NUMERO 4154856, ET A DESIGNE : JUGE COMMISSAIRE MONSIEUR ERIC COQUIDE, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT MONSIEUR JEAN CLAUDE MILOT, Administrateur judiciaire : MAITRE ERIC ROUVROY - ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE - 1,, square Saint Jean - rue Saint Aubert - 62000 ARRAS, AVEC POUR MISSION DE D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION, MANDATAIRE JUDICIAIRE Maître Sébastien DEPREUX, membre de la SELARL DEPREUX et associés - 88/90, rue Saint Aubert - 2, square Saint Jean - 1er étage - 62000 ARRAS , A OUVERT UNE PERIODE D'OBSERVATION POUR UNE DUREE DE 2 MOIS ET A FIXE AU 28/06/2010 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS Date d'effet : 30/06/2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
01/01/2009
Description
L'entreprise était inscrite auprès du Greffe du Tr ibunal de Grande Instance d'Avesnes-sur_Helpe, sta tuant commercialement. La chambre commerciale de c e tribunal a été supprimée et rattachée au Tribuna l de Commerce de Valenciennes par le décret n° 200 8-146 du 15 février 2008, avec effet au 01 janvier 2009.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
J111 2023-03-17 Prononciation cloture procedure pour insuffisance actif 2023-04-22 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS DEPREUX;32 2013-02-13 OUVRE PROC. DE LIQUIDATION JUDICIAIRE 2013-05-10 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS;90 2010-06-30 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2010-06-30 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS;90 2010-07-21 POURSUITE ACTIVITE JUSQU'AU 15 DECEMBRE 2010 2010-07-21 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS;90 2011-01-05 POURSUITE ACTIVITE JUSQ'AU 15 JUIN 2011 2011-01-05 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS;90 2011-06-22 POURSUITE ACTIVITE JUSQU'AU 19 OCTOBRE 2011 2011-06-22 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS;90 2011-11-09 POURSUITE ACTIVITE JUSQU'AU 14 DECEMBRE 2011 2011-11-09 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS;90 2012-01-11 ARRET DU PLAN DE REDRESSEMENT 2012-01-11 GREFFE ARRAS GREFFE ARRAS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).