Entreprise : PERFOS SUD - SIREN 309 676 062
Identité
Dénomination
PERFOS SUD
SIREN (siège)
309 676 062
Date d'immatriculation au RNE
30/03/1992
Date de fin de la personne morale
29/03/2027
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
65000 EUR
Adresse du siège
35 AV JOFFRE 94160 SAINT-MANDE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARRAL CHRISTOPHE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1951
Commune de résidence
Vanves
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/03/2006
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1992
Siret
30967606200024
Code APE
723Z
Adresse
35 AV JOFFRE
94160 , SAINT-MANDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35-37
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30967606200016
Code APE
723Z
Adresse
12 IMP CANART
75012 , PARIS 12 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
19431
Date d'ajout
07/04/2021
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 13/01/2021 nommant Me Alain François Souchon 6 bd Jean Baptiste Oudry 94000 CRETEIL mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/01/2010
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Creteil rendue le 29/01/2010 nommant M. Lajaunie Thierry juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/01/2009
Description
Jugement du tribunal de commerce de Creteil en date du 15/01/2009 nommant Selarl Smj 6 bis Bd Jean-Baptiste Oudry 94000 CRETEIL mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
03/03/2006
Description
Jugement du tribunal de commerce de CRETEIL en date du 02/03/2006 , arrêtant le plan de cession au profit de SARL PICTRAL , désigne M. Xavier CHEMINADE et Mme Francoise DORSO, co-gerants comme tenu d'exécuter le plan . Nomme commissaire à l'exécution du plan Me Olivier CHAVANE DE DALMASSY 1 av du General de Gaulle Immeuble Le Pascal 94000 CRETEIL , durée du plan 12 mois , maintient représentant des créanciers Me Olivier CHAVANE DE DALMASSY 1 av du General de Gaulle Immeuble Le Pascal 94000 CRETEIL , maintient administrateur Me Gilles BARONNIE 14 rue du Viaduc 94130 NOGENT SUR MARNE avec les pouvoirs necessaires a la mise en oeuvre du plan pour une duree de 12 mois , nom du juge commissaire : M. GARNIER MICHEL
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
13/10/2005
Description
Le tribunal de commerce de CRETEIL , a prononcé en date du 12/10/2005 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 2005J00803 , date de cessation des paiements le 31/07/2005 , et a désigné juge commissaire M. GARNIER MICHEL , juge commissaire suppléant M. BOONEN JEAN FRANCOIS , administrateur ME BARONNIE GILLES 14 RUE DU VIADUC 94130 NOGENT SUR MARNE avec pour mission : assister la debitrice pour tous les actes de gestion , représentant créanciers ME CHAVANE DE DALMASSY OLIVIER 1 AV DU GENERAL DE GAULLE IMMEUBLE LE PASCAL 94000 CRETEIL Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/09/2005
Description
Déclaration de cessation des paiements effectuée au greffe du tribunal de commerce de CRETEIL , en date du 30/09/2005
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
30/03/1992
Description
La société ne conserve pas d'établissement secondaire dans le ressort de l'ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).