Entreprise : SISA - SIREN 309 675 742
Identité
Dénomination
SISA
SIREN (siège)
309 675 742
Date d'immatriculation au RNE
15/03/1977
Début d’activité
01/03/1977
Date de fin de la personne morale
14/03/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Le moulage de pièces plastiques de précision.
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
371 RUE DES MARVAYS 74300 THYEZ FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE MARVAYS
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUFFET ALINE , LOUISE , CLAUDE
Nom d'usage
REY
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Châtillon-sur-Cluses
Nom, Prénom(s)
BUFFET THOMAS , ANDRE , FREDERIC
Nom d'usage
BUFFET
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Saint-Sigismond
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1977
Siret
30967574200022
Code APE
2229A - Fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Le moulage de pièces plastiques de précision.
Autres Activités
MOULAGE PLASTIQUE
Code APRM
2229BZ - Fabrication d'éléments divers en matières plastiques
Adresse
371 RUE DES MARVAYS
74300 , THYEZ - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE INDUSTRIELLE DE MARVAYS
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Bonneville a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Annecy créé à compter de cette date.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F06/004347
Date d'ajout
14/11/2006
Description
Modification autre MR MATRICON PIERRE ADMINISTRATEUR EST PARTANT. MME BUFFET-REY ALINE NOUVEAU MEMBRE EST NOMME ADMINISTRATEUR. JOURNAL D'ANNONCES LEGALES L'ESSOR SAVOYARD EN DATE DU 2 NOVEMBRE 2006 date d'effet : 17/10/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PERTE DE PLUS DE LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 16.05.1983 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).