Entreprise : CREDIT MUTUEL DE PIERRE BENITE - SIREN 309 660 363
Identité
Dénomination
CREDIT MUTUEL DE PIERRE BENITE
SIREN (siège)
309 660 363
Date d'immatriculation au RNE
28/12/1979
Début d’activité
01/09/1975
Date de fin de la personne morale
27/12/2078
Forme juridique
Caisse locale de crédit mutuel
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Capital social
255839.94 EUR
Adresse du siège
18 PL JEAN JAURES 69310 OULLINS-PIERRE-BENITE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANZOLI GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1940
Commune de résidence
Saint-Genis-Laval
Nom, Prénom(s)
CHARRY RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1947
Commune de résidence
Brignais
Nom, Prénom(s)
CURIAL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Brignais
Nom, Prénom(s)
DOMENECH MIREILLE , CONCEPTION
Nom d'usage
ELMALAN-DOMENECH
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1949
Commune de résidence
Pierre-Bénite
Nom, Prénom(s)
DUPUIS SYLVIE
Nom d'usage
VERICEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1960
Commune de résidence
Pierre-Bénite
Nom, Prénom(s)
ESCOFFIER RAYMOND
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1943
Commune de résidence
Brignais
Nom, Prénom(s)
GRAMBERT MICHEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
Pierre-Bénite
Nom, Prénom(s)
MANGOLD DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
MOLLIER ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Cléon-d'Andran
Nom, Prénom(s)
PIOT PHILIPPE , GEORGES , JOSEPH
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Caluire-et-Cuire
Nom, Prénom(s)
RICHARD ROGER , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Pierre-Bénite
Nom, Prénom(s)
SEYARET JEAN-CLAUDE
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1942
Commune de résidence
Pierre-Bénite
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1975
Siret
30966036300024
Code APE
6419Z - Autres intermédiations monétaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Autres Activités
Toutes opérations de banque, toutes opérations connexes et autres y compris toutes opérations de courtage et notamment de courtage d'assurances.
Adresse
18 PL JEAN JAURES
69310 , OULLINS-PIERRE-BENITE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F07/028170
Date d'ajout
08/08/2007
Description
Immatriculation au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro : 07 003 758
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/10/1987
Description
DM du 09/10/1987 - Transfert du siège et établissement principal du 87 rue des Martyrs de la libération 69310 PIERRE BENITE au 18 place Jean Jaurès 69310 PIERRE BENITE à compter du 21/05/1985
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).