Entreprise : CONFORTUB - SIREN 309 552 404
Identité
Dénomination
CONFORTUB
SIREN (siège)
309 552 404
Date d'immatriculation au RNE
28/09/1960
Date de fin de la personne morale
27/09/2059
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
LE PONT ROUGE 23400 BOURGANEUF FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONAL HENRY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1919
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
CINQUIN JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
TULLE
Nom, Prénom(s)
D'USSEL JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1917
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
REDONDEAUD CLAUDE , AUGUSTE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1936
Commune de résidence
Bourganeuf
Nom, Prénom(s)
RICHARD FRANCOIS , ALFRED , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1937
Commune de résidence
Bourganeuf
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1984
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/09/1958
Siret
30955240400019
Code APE
8121
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUS TRAVAUX DE QUELQUES NATURES QUE CE SOIT RENTRANT DANS L'INDUSTRIE DU DU BOIS ET DES METAUX, LA FABRICATION ET LA VENTE DE TOUS OBJETS EN TUBES, MEUBLES, EQUIPEMENT DE COMMERCE, CAMPING ETC...
Adresse
LE PONT ROUGE
23400 , BOURGANEUF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
**MODIFICATIVE DU 09.12.69 : REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE CONFORTUB **JUGEMENT DU TGI DE GUERET EN DATE DU 29 SEPTEMBRE 1970 LA SA CONFORTUB ASSISTEE DE MM MOREL ET LELAIE ADMINISTRATEURS A ETE AUTORISEE A METTRE EN LOCATION GERANCE LE FONDS DE COMMERCE A LA SARL AMCO A COMPTER DU 21. 09.70 AU 31.12.70 **JUGEMENT DU TGI DE GUERET DU 2 MARS 1971 PROROGATION DU CONTRAT DE LOCATION GERANCE DU 31.12.70 AU 30.04.71 **JUGEMENT DU TGI DE GUERET DU 25 MAI 1971 PROROGATION DU CONTRAT DE GERANCE JUSQU'AU 25 AOUT 1971 **MODIF. DU 15 MARS 1977 DISSOLUTION DE LA SOCIETE A LA SUITE DE SON AB- SORPTION PAR LA SA AMCO A COMPTER DU 2 FEVRIER 1977 **JUGEMENT DU 30 JANVIER 1979 NOMME ME LOMBARD 9, RUE BANC LEGER A LIMOGES EN QUALITE DE SYNDIC EN REMPLACEMENT DE MR MOREL DEMISSIONNAIRE **MODIFICATIVE DU 06.02.73 HOMOLOGATION DU CONCORDAT PASSE LE 14.06.72 ENTRE LES CREANCIERS ET LA SOCIETE CONFORTUB ET MICHEL PLUVIAUD - ME MOREL EST NOMME COMMISSAIRE AU CONCORDAT LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).