Entreprise : REGIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE - SIREN 309 552 339
Identité
Dénomination
REGIE IMMOBILIERE MEDITERRANEE
Sigle
SERIM
SIREN (siège)
309 552 339
Date d'immatriculation au RNE
22/03/1977
Date de fin de la personne morale
21/03/2017
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8140.78 EUR
Adresse du siège
2 PL DE LA PREFECTURE 13006 MARSEILLE 6 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BONNOIS STEPHANE , CLOTAIRE , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1945
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
CORNUT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
DESPAX-COMBE CHARLES , FRANCIS , ERNEST
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1941
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
LEANDRI FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
MARSEILLE
Dénomination
FIDUCIAIRE DE FRANCE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/03/1977
Siret
30955233900066
Nom commercial
AGENCE SERIM
Enseigne
SERIM
Code APE
703C
Origine du fonds
Création
Activité principale
ADMINISTRATION DE BIENS TRANSACTION IMMOBILIERE PRISE A BAIL DE LOCAUX GESTION DE TOUTES OPERATIONS ACQUISITION D'IMMEUBLES EN FRANCE.
Adresse
2 PL DE LA PREFECTURE
13006 , MARSEILLE 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7613
Date d'ajout
18/04/2012
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Cessation complète d'activité - Art R123-125 du Code de Commerce. Date d'effet : 18/04/2012
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3739
Date d'ajout
26/03/2001
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE BOULEVARD DESNOYERS 66200 SAINT CYPRIEN RCS PERPIGNAN 80 B 155 Date d'effet : 03/06/1980
Numéro d'observation
11565
Date d'ajout
30/11/1999
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL Date d'effet : 22/10/1999
Numéro d'observation
10026
Date d'ajout
07/10/1997
Description
REDUCTION DU CAPITAL POUR LE PORTE DE 1.550.000 F A 53.400 F A COMPTER DU 17/06/97
Numéro d'observation
11056
Date d'ajout
01/12/1995
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE LA PERTE DE LA MOITIE DU CAPITAL A COMPTER DU 16/10/95
Numéro d'observation
7220
Date d'ajout
18/08/1995
Description
NOMINATION EN QUALITE DE NOUVEAU GERANT DE MR DESPAX-COMBE CHARLES A COMPTER DU 22/06/95
Numéro d'observation
3121
Date d'ajout
02/04/1992
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 15/10/91
Numéro d'observation
2502
Date d'ajout
16/03/1992
Description
RADIATION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 11 AVENUE DE LA COTE VERMEILLE 66140 CANET EN ROUSSILLON RC PERPIGNAN : 80 B 155 DISPARITION DU FONDS A COMPTER DU 31.12.90
Numéro d'observation
1010
Date d'ajout
30/01/1992
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 30 RUE GAMBETTA 34200 SETE RADIATION DU RC DE SETE 79 B 62 A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1990.
Numéro d'observation
7295
Date d'ajout
05/09/1991
Description
NOMINATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE DE LA FIDUCIAIRE DE FRANCE REPRESENTEE PAR MR AGRET JEAN CLAUDE ET EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT DE MR CORNUT MICHEL A COMPTER DU 01.01.1991
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 53 400.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 8 140.78 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).