Entreprise : G.I.E. INFORMATIQUE DU GROUPE D'AUCY - SIREN 308 984 459
Identité
(Entreprise radiée le 09/09/2021)
Dénomination
G.I.E. INFORMATIQUE DU GROUPE D'AUCY
SIREN (siège)
308 984 459
Date d'immatriculation au RNE
08/12/1976
Date de fin de la personne morale
07/12/2075
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital minimum
291420 EUR
Adresse du siège
KERLUREC 56450 THEIX-NOYALO FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PERRIN ALAIN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
DAVID JULIEN , MICHEL , JEAN
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1980
Commune de résidence
Séné
Nom, Prénom(s)
PERENCHIO NICOLAS , EMMANUEL , REMI , CHRISTIAN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1972
Commune de résidence
Orvault Cedex
Dénomination
D'AUCY LONG LIFE LOGISTIC CONTRES
Qualité
Membre
Commune de résidence
Le Controis-en-Sologne
Dénomination
SOGEICO
Qualité
Membre
Commune de résidence
THEIX
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE DE CONSERVE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
LES FILS DE ARMAND DEPENNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Castelmoron-sur-Lot
Dénomination
COMPAGNIE GENERALE DE PRODUITS ALIMENTAIRES PENY
Qualité
Membre
Commune de résidence
Saint-Thurien
Dénomination
ETABLISSEMENTS RENE MAINGOURD
Qualité
Membre
Commune de résidence
La Chapelle-Saint-Mesmin
Dénomination
GROUPE D'aucy
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
CECAVERT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix
Dénomination
CONSERVERIE MORBIHANNAISE DUMENIL & CIE
Qualité
Membre
Dénomination
GROUPE D'AUCY HOLDING
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
Société Financière d'aucy
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
PEP
Qualité
Membre
Commune de résidence
THEIX
Dénomination
SOCIETE AUBRET
Qualité
Membre
Commune de résidence
Vallons-de-l'Erdre
Dénomination
BERNARD AGRISERVICE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Fay-de-Bretagne
Dénomination
CORAL SUD BRETAGNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ploërmel
Dénomination
BOUTET NICOLAS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Rosporden
Dénomination
CECABROONS PONTE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Ploërmel
Dénomination
CONSERVERIE DE BERGERAC
Qualité
Membre
Commune de résidence
Bergerac
Dénomination
HORTICOLA D'AUCY SA
Qualité
Membre
Commune de résidence
NAVARRA (31522)
Dénomination
RSM OUEST
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Orvault Cedex
Dénomination
D'AUCY LONG LIFE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
UNION FERMIERE MORBIHANNAISE SAS
Qualité
Membre
Commune de résidence
Locminé
Dénomination
D'AUCY ITALIA SRL
Qualité
Membre
Commune de résidence
Milan
Dénomination
COLTIVIA - COOK IN SPRAY
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
COOPERATIVE EUREDEN
Qualité
Membre
Commune de résidence
Mellac
Dénomination
AGRO BIO PINAULT
Qualité
Membre
Commune de résidence
Pleugueneuc
Dénomination
EUREDEN GROUP
Qualité
Membre
Commune de résidence
Mellac
Dénomination
ABCD HOLDING
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Dénomination
CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE
Qualité
Membre
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/1976
Siret
30898445900013
Code APE
6202A - Conseil en systèmes et logiciels informatiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Traitement de toutes informations comptables ou autres par tous procédés informatiques ou autres.
Adresse
Kerlurec
56450 , Theix-Noyalo - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9944
Date d'ajout
09/09/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6053
Date d'ajout
14/08/2020
Description
Dissolution amiable de la société avec poursuite d'activité à compter du 30/06/2020 Liquidateur : PERRIN Alain demeurant Saint-Léonard Nord Kerlurec 56450 Theix-Noyalo Le siège de la liquidation est fixé à : Kerlurec 56450 Theix-Noyalo
Numéro d'observation
4317
Date d'ajout
24/06/2020
Description
Modification relative aux membres du GIE à compter du 31/12/2019 : Partant : COOPERATIVE AGRICOLE DE BROONS (AFJ), Membre Partant : UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES CECABROONS (COAGR), Membre Partant : CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE, Membre Nouveau : COOPERATIVE EUREDEN (UCOAGRV), Membre Nouveau : EUREDEN GROUP (SAS), Membre Nouveau : CENTRALE COOPERATIVE AGRICOLE BRETONNE (Société Coopérative Agricole à capital variable), Membre
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).