Entreprise : SOC ADMINISTRA FOBNCIE IMMOBILI REGIONAL - SIREN 308 973 957
Identité
(Entreprise radiée le 21/12/2015)
Dénomination
SOC ADMINISTRA FOBNCIE IMMOBILI REGIONAL
Sigle
SAFIR
SIREN (siège)
308 973 957
Date d'immatriculation au RNE
20/12/1976
Date de fin de la personne morale
19/12/2075
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
45734.71 EUR
Adresse du siège
50 PL DES CORPS SAINTS 84000 AVIGNON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DAVID SOPHIE
Nom d'usage
BLANC
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
VINCENT MARIE
Nom d'usage
FERRARIS
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
ARAMON
Nom, Prénom(s)
DAVID VINCENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Nom, Prénom(s)
DREYFUS PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1930
Commune de résidence
75 PARIS
Nom, Prénom(s)
BOUT MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
VINCENT MICHELE
Nom d'usage
DAVID
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1947
Commune de résidence
AVIGNON
Nom, Prénom(s)
VINCENT NICOLE
Nom d'usage
FERRARIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1949
Commune de résidence
ARAMON
Nom, Prénom(s)
GINESTE ANDRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1914
Commune de résidence
AVIGNON
Dénomination
SACI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
75 PARIS 12È
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/08/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1976
Siret
30897395700019
Code APE
7904
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Gestion gérance administration générale de toutes sociétés immobilières syndicats de co propriété de ts immeubles collectifs ou individuels.
Adresse
50 PL 5 O place des Corps Saints
84000 , Avignon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
15039
Date d'ajout
21/12/2015
Description
Radiation du RCS le 21/12/2015 avec effet au 11/09/2014 Radiation de la personne morale Clôture des opérations de liquidation Quitus est donné au liquidateur Suppression du fonds
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10974
Date d'ajout
04/10/2011
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 04/08/2011 Liquidateur : BLANC Sophie Le siège de la liquidation est fixé à 186 allée martin luther king 84350 courthézon Journal d'annonces légales : l'écho du mardi du 27/09/2011
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
1È- DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU 16/08/88 2È- JUGEMENT EN DATE DU 19/08/88 PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE NOMME : - JUGE COMMISSAIRE : M. PAMARD - JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. FILIZZOLA - REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT (7 RUE SALUCES 84000 AVIGNON) - ADMINISTRATEUR : ME JOSEPH RIPERT LEQUEL AURA POUR MISSION D'ASSURER SEUL L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE (22 RUE ARMAND DE PONTMARTIN 84000 AVIGNON) 3È- JUGEMENT EN DATE DU 24 MARS 1989 ETEND A LA SCI LES CELESTINS LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE OUVERTE A L'ENCONTRE DE LA SA SAFIR MAINTIENT : - JUGE COMMISSAIRE : M. PAMARD - REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME AUBERT - ADMINISTRATEUR : ME JOSEPH RIPERT 4) JUGEMENT EN DATE DU 16 JUIN 1989 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE COMMUNE DE LA SOCIETE SAFIR ET DE LA SCI LES CELESTINS. MAINTIENT : - JUGE COMMISSAIRE : M. PAMARD - REPRESENTANT DES CREANCIERS ET LIQUIDATEUR : ME AUBERT - VENTE DU FONDS A LA SARL LA MAISON DES PRODUITS DE LA MER RCS 350 136 917 A COMPTER DU 29/03/89 ; LES NOUVELLES AFFICHES VAUCLUSIENNES DU 19/04/89. 5) JUGEMENT DU 01.02.91 REPORTE AU 19 FEVRIER 1987 LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE 6) JUGEMENT DU 17.01.92 NOMME M. DU CHAFFAUT JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR PAMARD LEGALEMENT EMPECHE LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 45 734.71 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).