Entreprise : FLANADES ZOO - SIREN 308 302 975
Identité
Dénomination
FLANADES ZOO
SIREN (siège)
308 302 975
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2012
Date de fin de la personne morale
07/10/2071
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
7012.65 EUR
Adresse du siège
100 ALL DE PIERRAS 31650 AUZIELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BULOT BERNARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
Auzielle
Nom, Prénom(s)
BULOT MARTINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1958
Commune de résidence
Aix-en-Provence
Nom, Prénom(s)
LADONNE MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1930
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
BULOT MARIE-CLAUDE
Nom d'usage
GOSSET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1948
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/08/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/07/2012
Siret
30830297500047
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
100 ALL DE PIERRAS
31650 , AUZIELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/07/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/10/2002
Siret
30830297500039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
8 AV DU PETIT PARC
94300 , VINCENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 22/10/2002
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1981
Siret
30830297500021
Code APE
702C
Adresse
5 PL DE LA MEDITERRANEE
95200 , SARCELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F23/048674
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 03/08/2023 - Siège de la liquidation : 100 Allée de Pierras 31650 AUZIELLE - Publicité dans un journal d'annonces légales : leparisien.fr du 04/08/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F23/048674
Date d'ajout
10/10/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 03/08/2023 - Suppression du fonds.
Numéro d'observation
F12/024795
Date d'ajout
08/10/2012
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal du 8 avenue du Petit Parc 94300 Créteil au 100 allée de Pierras 31650 Auzielle à compter du 10.07.2012. Dépôt des actes constitutifs au Greffe du Tribunal de Commerce de Créteil le 24 octobre 2002 sous le numéro 15017. Suivant assemblée générale mixte en date du 10 juillet 2012 Monsieur BULOT Bernard est nommé gérant, il est mis fin au mandat de l'administrateur provisoire Madame DUNOGUE Béatrice, Monsieur LADONNE Marc n'est plus gérant.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).