Entreprise : LES ACACIAS SAC - SIREN 308 219 971
Identité
Dénomination
LES ACACIAS SAC
SIREN (siège)
308 219 971
Date d'immatriculation au RNE
15/04/2008
Date de fin de la personne morale
14/04/2026
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2007
Forme juridique
Autre société anonyme coopérative à conseil d'administration
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
16 AV DU BOIS 77290 MITRY-MORY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DIETSCH DOMINIQUE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
PELLETIER NADIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
EVERAERT PATRICK
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1952
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
AMEUR HASSINA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1974
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
LAVAL MURIEL
Nom d'usage
THIBAUT
Qualité
Directeur Général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
LEFEVRE THERESE
Nom d'usage
LECAMUS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1927
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
CRETY LAETITIA
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
HARDUIN SEVERINE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Mitry-Mory
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER JEAN , OCTAVE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1946
Commune de résidence
Villeneuve-Saint-Georges
Dénomination
CECAUDIT INTERNATIONAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Champs-sur-Marne
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/12/2007
Siret
30821997100022
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
16 AV DU BOIS
77290 , MITRY-MORY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 11/04/2007
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/03/1993
Siret
30821997100014
Code APE
703D
Adresse
34 AV THIERS
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/04/2008
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/04/2008
Description
Acte constitutif déposé au greffe de Meaux le 05.0 1.1976 publié dans la marne du 20.11.1975 ancien s iège 35 rue du Commandant Berge 77 Meaux
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
15/04/2008
Description
Transfert du siège & de l'établissement Principal du greffe de Melun (78B167) ... exploité du 16.12. 1977 ... au 12.12.2007 .... au 34 avenue Thiers 77 000 MELUN ... A compter du 13.12.2007 ....
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
- Date de dissolution : 25/06/2009.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).