Entreprise : DESPERROIS CHARPENTES - SIREN 308 054 667
Identité
Dénomination
DESPERROIS CHARPENTES
SIREN (siège)
308 054 667
Date d'immatriculation au RNE
23/10/1976
Début d’activité
01/09/1976
Date de fin de la personne morale
22/10/2075
Date de clôture
31/08
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Entreprise de charpente, escaliers, planchers, isolation et revêtement, entretien et réfection de ces divers éléments - études et coordinations de tous travaux Ds corps d'état du bâtiment
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Capital social
208320 EUR
Adresse du siège
RTE D HONFLEUR 14130 PONT L'EVEQUE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Coudray-Rabut
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SAS GROUPE TBSB
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Gonneville-sur-Mer
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/09/1976
Siret
30805466700016
Code APE
4391A - Travaux de charpente
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Entreprise de charpente, escaliers, planchers, isolation et revêtement, entretien et réfection de ces divers éléments - études et coordinations de tous travaux Ds corps d'état du bâtiment
Adresse
RTE D HONFLEUR
14130 , PONT L'EVEQUE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Coudray-Rabut
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Honfleur ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Lisieux. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
423
Date d'ajout
03/03/1994
Description
Modification autre Apport par Mr Desperrois André du fonds de commerce exploité par la société entreprise André Desperrois en location gérance, cet apport entraîné donc la résiliation de la location gérance. Augmentation du capital de 540.000 F à 651.000 F puis de 651.000 F à 1.302.000 F. Changement de dénomination : Ancienne : Entreprise André Desperrois, nouvelle : Entreprise A.Desperrois et fils à compter du 01.01.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).