Entreprise : SOC EXPLOITATION ETS JEAN KALIL - SIREN 308 054 014
Identité
Dénomination
SOC EXPLOITATION ETS JEAN KALIL
SIREN (siège)
308 054 014
Date d'immatriculation au RNE
08/09/1976
Début d’activité
08/09/1976
Date de fin de la personne morale
07/09/2125
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Propriété par voie d'acquisition d'échange d'apport ou autrement de tous biens et droits immobiliers prise de participations dans toutes sociétés groupements ou entreprises
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
170872.7 EUR
Adresse du siège
RUE FRANCOIS FRESNEAU 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
SOPAF
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Issy-les-Moulineaux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/1976
Siret
30805401400029
Nom commercial
NEANT
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Propriété par voie d'acquisition d'échange d'apport ou autrement de tous biens et droits immobiliers prise de participations dans toutes sociétés groupements ou entreprises
Autres Activités
Propriété par voie d'acquisition d'échange d'apport ou autrement de tous biens et droits immobiliers prise de participations dans toutes sociétés groupements ou entreprises
Adresse
RUE FRANCOIS FRESNEAU
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI JARRY
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/1976
Siret
30805401400037
Code APE
4649Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques
Adresse
2 RUE PEYNIER
97110 , POINTE A PITRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/05/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/1995
Siret
30805401400045
Enseigne
FLASH
Code APE
514S
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ORIGINE DE L'ETS : PRISE EN LOCATION-GERANCE DU 01/04/1995 AU 31/03/1997 PRECEDENT EXPLOITANT : COREGE - IMM. SAS - MORNE ROCHE - BLD HOUELBOURG - JARRY - 97122 BAIE-MAHAULT SIREN : 327 127 395 RENOUVELLEMENT TACITE ACTIVITE : COMMERCE DE DETAIL DU MEUBLE ET DIVERS FERMETURE ETS SUITE LIQUIDATION BAILLEUR A CPTER DU 31 05 97
Adresse
BD DU MARQUISAT DU HOUELBOURG
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM SAS MORNE A ROCHE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2218
Date d'ajout
29/04/2016
Description
Modification dans l'intitulé de l'adresse à compter du 29/03/1982Ancien : ZI JARRY VOIE NO 1 BIS - 97122 BAIE-MAHAULTNouveau : ZI JARRY rue François Freneau - 97122 BAIE-MAHAULT
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3428
Date d'ajout
15/06/2015
Description
Augmentation de capital à compter du 22/04/2014Ancien : 163882,69 EURNouveau : 170872,7 EUR
Numéro d'observation
538
Date d'ajout
04/02/2013
Description
Correction de la formalité n°C97125541659 du 19/06/2012 sur l'Augmentation du capital à compter du 30/09/2011 Ancien : 153394,20 EUR Nouveau : 163882,69 EUR
Numéro d'observation
432
Date d'ajout
16/02/2011
Description
Transformation de la société à compter du 31/03/2010 Ancienne forme : Société anonyme (SA) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL)Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 31/03/2010 : Partant : CORNELIE Victor, Commissaire aux comptes Partant : KALIL Antoinette, Administrateur Partant : KALIL Jocelyne, Administrateur Changement de qualité : KALIL Jean, Président directeur général et administrateur devient Gérant(e)
Numéro d'observation
4861
Date d'ajout
05/10/2010
Description
Modification du nom commercial à compter du 15/03/2010 : Ancien : Rond point du meuble Nouveau : néantSuppression d'un nom commercial à compter du 15/03/2010 :
Numéro d'observation
6328
Date d'ajout
31/12/2007
Description
Modification autreANCIENNE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL /31 03NVELLE DATE DE CLOTURE DE L EXERCICE SOCIAL /30 09A CPTER DU 05 07 07Date d'effet : 05/07/2007
Numéro d'observation
2597
Date d'ajout
23/05/2005
Description
Modification d'activitéMODIFICATION DES PRINCIPALES ACTIVITES : LA VENTE DE MOBILIERS DOMESTIQUES D'ARTICLES NECESSAIRES A LA DECORATIONPAR : PROPRIETE PAR VOIE D'ACQUISITION D'ECHANGE D'APPORT OU AUTREMENT DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS PRISE DE PARTICIPATIONS DANS TOUTES SOCIETES GROUPEMENTS OU ENTREPRISESPV AGE DU 07/03/05Date d'effet : 01/04/2005
Numéro d'observation
731
Date d'ajout
14/02/2003
Description
Modification autreMR KALIL JEAN DEVIENT PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL A COMPTER DU 28 02 02 PV CA DU 28 02 02 JOURNAL DE PARUTION : FRANCE ANTILLES DU 06 02 03
Numéro d'observation
628
Date d'ajout
10/02/2003
Description
Modification autreNOM COMMERCIAL A COMPTER DU 28 02 02 : ROND POINT DU MEUBLE
Numéro d'observation
2691
Date d'ajout
06/08/1999
Description
Modification autreFERMETURE ETS SIS IMM SAS MORNE ROCHE BD HOUELBOURG JARRY 97122 BAIE-MA HAULT A CPTER DU 31 05 97
Numéro d'observation
1669
Date d'ajout
19/06/1995
Description
OUVERTURE D'UN ETS COMPLEMENTAIRE "FLASH" - IMM. SAS - MORNE ROCHE - BLD HOUELBOURG - JARRY - 97122 BAIE-MAHAULT SUR PRISE EN LOCATION-GERANCE A CPTER DU 01/04/1995
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 006 200.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 153 394.20 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).