Entreprise : KIP - SIREN 307 771 766
Identité
Dénomination
KIP
SIREN (siège)
307 771 766
Date d'immatriculation au RNE
01/07/1974
Date de fin de la personne morale
30/06/2073
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
71 RUE DE CAUMARTIN 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PAULIN
Nom d'usage
DAVIDOVICI DANIELE DENISE ROBERTE MEROPE
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1941
Commune de résidence
Saint Maur des Fosses
Nom, Prénom(s)
DAVIDOVICI CHARLES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1941
Commune de résidence
Saint Maur des Fosses
Nom, Prénom(s)
OFFE SERGE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1935
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DAVIDOVICI LAURE , ESTHER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1965
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
SCHLAF JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1929
Commune de résidence
Ville d'Avray
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1998
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/02/1993
Siret
30777176600051
Code APE
514D
Adresse
71 RUE DE CAUMARTIN
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/02/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30777176600028
Enseigne
CHARLES DANE
Code APE
524E
Adresse
30 AV D'ITALIE
75013 , PARIS 13 - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENT COMMERCIAL GALAXIE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
63513
Date d'ajout
09/10/1996
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1996 LE TC DE CRETEIL A PRONONCE LA CLOTURE DE LA PROCEDURE APRES CESSION TOTALE DE L'ENTREPRISE. JUGE COMMISSAIRE : M.DUHAMEL. COMMISSAIRE AU PLAN : ME PELLEGRINI.
Numéro d'observation
18
Date d'ajout
18/02/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 10 FEVRIER 1994 LE TC DE CRETEIL DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE POUR UNE DUREE DE 4 MOIS , SOIT JUSQU'AU2 JUIN 1994 ; JUGE COMMISSAIRE: M DUHAMEL, JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT: M CORPECHOT, ADMINISTRATEUR: MAITRE BARONNIE 1 RUE RICHEPANSE 75008 PARIS, REPRESENTANT DES CREANCIERS: MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE ST MAUR 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Numéro d'observation
17
Date d'ajout
27/01/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 20 JANVIER 1994 LE TC DE CRETEIL A DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA STE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS , SOIT JUSQU'AU 20 FEVRIER 1994
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
07/01/1994
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 12 1993 LE TC DE CRETEIL A DECIDE LA POURSUITE D'ACTIVITE DE LA STE POUR UNE DUREE DE 1 MOIS , SOIT JUSQU'AU 23 JANVIER 1994 JUGE COMMISSAIRE : M DUHAMEL , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M CORPECHOT , REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE SAINT MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES , ADMINISTRATEUR : MAITRE BARONNIE 1 RUE RICHEPANSE 75008 PARIS
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
16/11/1993
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 04 NOVEMBRE 1993 LE TC DE CRETEIL PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE, REGIME SIMPLIFIE, DE LA STE ; DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 28 10 1993 ; JUGE COMMISSAIRE : MDUHAMEL , JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : M CORPECHOT , REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE PELLEGRINI 4 LE PARVIS DE ST MAUR 94100 ST MAUR DES FOSSES , ADMINISTRATEUR : MAITRE BARONNIE 1 RUERICHEPANSE 75008 PARIS AVEC MISSION DE SURVEILLER LES OPERATIONS DE GESTION ; DATE DE FIN DE LA PERIODE D'ENQUETE AU 05 12 1993; MM LES CREANCIERS SONT INVITES A PRODUIRE LEUR TITRE DE CREANCE DANS UN DELAI DE 2 MOIS A COMPTER DE LA PARUTION AU BODACC AUPRES DU REPRESENTANT DES CREANCIERS
Numéro d'observation
85777
Date d'ajout
15/11/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL - ASSEMBLEE GENERALE DU :30 OCTOBRE 1989
Numéro d'observation
74244
Date d'ajout
09/11/1987
Description
.HOMOLOGATION DU CONCORDAT JUGEMENT DU 9 SEPTEMBRE 1987
Numéro d'observation
81415
Date d'ajout
05/11/1986
Description
.PAR JUGEMENT DU 5 AOUT 1986, LE TRIBUNAL DE COMMERCE AUTORISE LAPOURSUITE DIRECTE DES ACTIVITES DES 5 SOCIETES DU GROUPE LB 2 POUR LA DUREE DES OPERATIONS DU REGLEMENT JUDICIAIRE
Numéro d'observation
14279
Date d'ajout
13/02/1986
Description
.PAR JUGEMENT DU 23 JANVIER 1986, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS AUTORISE LA POURSUITE DIRECTE DE L'EXPLOITATION DES FONDS DE COMMERCE DES SOCIETES LB 2, KIP, HALLES CUIRS, SOULIERS DE PARIS ET DMCG POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 6 MOIS A COMPTER DU 1 JANVIER 1986
Numéro d'observation
809
Date d'ajout
06/01/1986
Description
.PAR JUGEMENT DU 19 JUIN 1985, AUTORISE LA POURSUITE DIRECTE DE L'EXPLOITATION DES FONDS DE COMMERCES DES SOCIETES DU GROUPE LB 2POUR UNE NOUVELLE PERIODE DE 6 MOIS A COMPTER DU 20 JUIN 1985 SOUS LA SURVEILLANCE DE M WEILLER, CONSEIL DE GESTION
Numéro d'observation
31713
Date d'ajout
06/05/1985
Description
.PAR ORDONNANCE DU 25 MARS 1985, MONSIEUR LE JUGE COMMISSAIRE ORDONNE LA CONTINUATION D'EXPLOITATION POUR UNE PERIODE DE 3 MOIS ACOMPTER DU 13 FEVRIER 1985
Numéro d'observation
28732
Date d'ajout
22/04/1985
Description
.PAR JUGEMENT DU 13 FEVRIER 1985 PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIREDES SOCIETES - 1) SA DMCG, RC:74B07626 - 2) SA HALLES CUIR, RC:79B02695 - 3) SA SOULIERS DE PARIS, RC:67B00946 - 4) SA KIP CI-DESSUS NOMMEE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS LE 21 JANVIER 1985ORDONNE LA JONCTION AVEC CETTE PROCEDURE A CELLE OUVERTE LE 28NOVEMBRE 1984 AYANT PRONONCE LE REGLEMENT JUDICIAIRE 84 R 537 AL'ENCONTRE DE LA SA LB 2, RC:84B07864 UNE MASSE COMMUNE
Numéro d'observation
5739
Date d'ajout
22/01/1985
Description
.DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 21 JANVIER 1985
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
NC
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30 DECEMBRE 1981
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE REGIE PAR LA LOI DU 24 JUILLET 1966 ET LE DECRET DU 23 MARS 1967 SUR LES SOCIETES COMMERCIALES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).