Entreprise : SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE TRANSFORMATION D'ENGINS MECANIQUES - SIREN 307 712 349
Identité
Dénomination
SOCIETE D'ENTRETIEN ET DE TRANSFORMATION D'ENGINS MECANIQUES
Sigle
SETEM
SIREN (siège)
307 712 349
Date d'immatriculation au RNE
12/10/1976
Début d’activité
27/09/1976
Date de fin de la personne morale
11/10/2075
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Etude, construction et entretien de materiel mecanique, electro mecanique plus particulierement appareils de levage
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Capital social
52500 EUR
Adresse du siège
AV DES INDUSTRIES 33440 AMBARES-ET-LAGRAVE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOURDY PHILIPPE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Bruges
Nom, Prénom(s)
DAUPHIN DAVID , MARCEL , ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1970
Commune de résidence
Ambarès-et-Lagrave
Nom, Prénom(s)
SALEUR ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Bruges CEDEX
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/09/1976
Siret
30771234900041
Code APE
3312Z - Réparation de machines et équipements mécaniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Etude, construction et entretien de materiel mecanique, electro mecanique plus particulierement appareils de levage
Adresse
AV DES INDUSTRIES
33440 , AMBARES-ET-LAGRAVE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/1982
Siret
30771234900033
Code APE
285D
Adresse
AV MANON CORMIER
33530 , BASSENS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/2002
Siret
30771234900058
Code APE
285D
Adresse
35 RUE DE MONTJEAN
94260 , FRESNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4046
Date d'ajout
03/12/2018
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 29/11/2018 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : Selarl Laurent Mayon . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
95257
Date d'ajout
01/09/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 31/08/2016 a prononcé la liquidation judiciaire, sous le numéro 2016J00349 désigne liquidateur Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux
Numéro d'observation
86925
Date d'ajout
23/06/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 22/06/2016 nommant administrateur Me Sébastien Vigreux 4 Rue Esprit des Lois 33000 BORDEAUX lequel aura pour mission : assistance
Numéro d'observation
78200
Date d'ajout
14/04/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bordeaux , prononce en date du 13/04/2016 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2016J00349 , date de cessation des paiements le 07/04/2016 désigne Mandataire judiciaire Selarl Laurent Mayon 54 Cours Georges Clémenceau 33000 Bordeaux , Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc
Numéro d'observation
51852
Date d'ajout
15/09/2005
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 30/06/2005
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).