Entreprise : SCI DES LUQUETTES - SIREN 307 500 264
Identité
Dénomination
SCI DES LUQUETTES
SIREN (siège)
307 500 264
Date d'immatriculation au RNE
31/10/2002
Début d’activité
14/03/1969
Date de fin de la personne morale
30/10/2068
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/04/2024
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Administration de biens
Capital social
6097.96 EUR
Adresse du siège
520 CHE DU COMPASSIS 83600 FREJUS FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA FREDERIC , ADRIEN , BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA CHRISTINE , LUCIENNE , GILBERTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA JEAN-MICHEL , JACQUES , ROGER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA GABRIEL , ROBERT , JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA FLORENT , JULIEN , PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1986
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA JEAN-MICHEL
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1959
Commune de résidence
Fréjus
Nom, Prénom(s)
ANTIOCHIA CHRISTINE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1953
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
CORBIN AXEL , VIVIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1990
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
MELNIKOWICZ NICOLAS , MAX , SYLVAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1983
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Nom, Prénom(s)
RIVE ELIANE , YVONNE , EDMONDE
Nom d'usage
ANTIOCHA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1932
Commune de résidence
Saint-Raphaël
Établissements
Cet établissement a été fermé le 30/04/2024
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
14/03/1969
Siret
30750026400030
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Administration de biens
Adresse
520 CHE DU COMPASSIS
83600 , FREJUS - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/03/1969
Siret
30750026400022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
579 BD JACQUES BAUDINO
83700 , SAINT-RAPHAEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7776
Date d'ajout
29/05/2024
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/04/2024 sans disparition de la personne morale
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
29/05/2024
Description
Dissolution à compter du 30/04/2024 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/04/2024, siège de la liquidation : 520 Chemin du Compassis 83600 Fréjus, parution de la publicité légale : mesinfos.fr/tpbm paru le 07/06/2024
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).