Entreprise : ENTREPRISE BRIOUDE SA - SIREN 307 422 691
Identité
Dénomination
ENTREPRISE BRIOUDE SA
Sigle
ENTREPRISE BRIOUDE
SIREN (siège)
307 422 691
Date d'immatriculation au RNE
21/06/1982
Date de fin de la personne morale
20/06/2061
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
70000 EUR
Adresse du siège
9 RUE DE LA CHICANE 48200 SAINT CHELY D'APCHER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEBIHI DAVID , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Saint-Chely d'Apcher
Nom, Prénom(s)
ROZIERE ALAIN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Les bessons
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/06/2014
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/07/1976
Siret
30742269100039
Enseigne
ENTREPRISE BRIOUDE
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Entreprise et exécution de tous travaux publics et privés et Particu- Lierement de tous travaux de construction de bâtiments de tous usages achat de tous terrains et la construction de tous bâtiments sur lesdits terrains en vue de leur revente ou de leur location Négoce de tous matériaux, béton prêt à l'emploi, location de bennes et matériels divers, taille de pierre, rénovation de bâtiment.
Adresse
9 RUE 9 rue de la Chicane
48200 , Saint-Chely d'Apcher - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30742269100021
Code APE
4399C - Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Activité principale
Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Adresse
2 RUE DE LA CHICANE
48200 , SAINT CHELY D'APCHER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1345
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Radiation du RCS le 20/10/2017 avec effet au 13/10/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1344
Date d'ajout
20/10/2017
Description
Par jugement du 13/10/2017, le Tribunal de Commerce de Mende a prononcé Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs - L643-9 al.2 et R643-18 Date d'effet : 13/10/2017
Numéro d'observation
794
Date d'ajout
26/06/2014
Description
Suivant jugement en date du 26/06/2014, le Tribunal de Commerce de MENDE a prononcé Ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sans activité - L641-1 et a désigné Liquidateur : SELARL SPAGNOLO Stephan - Mandataire Judiciaire 285, rue Gilles Roberval - Bât.C1 CS 52030 30915 NIMES CEDEX 2 Date d'effet : 26/06/2014
Numéro d'observation
1080
Date d'ajout
17/09/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 28/06/2013
Numéro d'observation
498
Date d'ajout
10/04/2012
Description
Transformation de la société à compter du 29/12/2011 Ancienne forme : Société par actions simplifiée (SAS) Nouvelle forme : Société à responsabilité limitée (SARL) La société est réduite à un associé unique à compter du 29/12/2011 Prorogation de durée de la personne morale à compter du 29/12/2011 durée initiale : 50 ans à compter de la date d'immatriculation au RCS d'AURILLAC, le 09/11/1976 prorogation de la durée de la société pour une durtée de 50 ans à compter du 29/12/2011 la société expire le 28/12/2061. Modification relative aux Commissaires aux comptes à compter du 29/12/2011 : Partant : CHEVALLEY Jacques, Commissaire aux comptes suppléant Partant : SA AXIOME AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/12/2011 : Changement de qualité : ROZIERE Alain, Président devient Gérant Changement de qualité : SEBIHI David Louis, Directeur général devient Gérant Modification de l'objet social à compter du 29/12/2011 Adjonction d'activité de l'établissement principal situé 9 rue de la Chicane 48200 Saint-Chely d'Apcher à compter du 29/12/2011 Ancienne : Entreprise et exécution de tous travaux publics et privés et particulierement de tous travaux de construction de bâtiments de tous usages achat de tous terrains et la construction de tous bâtiments sur lesdits terrains en vue de leur revente ou de leur location Nouvelle : Entreprise et exécution de tous travaux publics et privés et particulierement de tous travaux de construction de bâtiments de tous usages achat de tous terrains et la construction de tous bâtiments sur lesdits terrains en vue de leur revente ou de leur location - Négoce de tous matériaux, béton prêt à l'emploi, location de bennes et matériels divers, taille de pierre, rénovation de bâtiment
Numéro d'observation
490
Date d'ajout
06/04/2012
Description
Rectification de mention suite à ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS en date du 5 avril 2012 Ancienne mention "Durée" : 50 ans à compter du 21 juin 1982 Nouvelle : 50 ans à compter du 9 novembre 1976
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- JOURNAL CONSTITUTION : LA MONTAGNE DU 26/10/76 - TRANSFERT DU RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT FLOUR (15) APE 4399 C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment SIRET 307 422 691 00039
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).