Entreprise : SCI POIRIER - SIREN 307 377 366
Identité
Dénomination
SCI POIRIER
SIREN (siège)
307 377 366
Date d'immatriculation au RNE
10/09/1976
Début d’activité
15/02/1986
Date de fin de la personne morale
09/09/2026
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
propriété, gestion, exploitation, construction et acquisition de tous biens immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
45734.7 EUR
Adresse du siège
93 AV HENRI FREVILLE 35200 RENNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BLOT DAVID
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Rennes
Nom, Prénom(s)
BLOT SANDRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1973
Commune de résidence
Saint-Jacques-de-la-Lande
Dénomination
S.D.B. GESTION
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Rennes
Dénomination
SCI DE LA LIBERTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/02/1986
Siret
30737736600041
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
propriété, gestion, exploitation, construction et acquisition de tous biens immeubles
Autres Activités
propriété, gestion, exploitation, construction et acquisition de tous biens immeubles
Adresse
93 AV HENRI FREVILLE
35200 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/05/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/06/1988
Siret
30737736600033
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
25 BD DE LA LIBERTE
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
24/06/2008
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de RENNES, 25 boulevard de la Liberté exploité du 26.08.1988 au 19.05.2008 à RENNES, 93 avenue Henri Fréville A compter du 20.05.2008.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/1976
Description
Historique des observations depuis le 10/09/1976 : - PUBLICITE : LES PETITES AFFICHES DE BRETAGNE. - MODIFICATION DU 11.06.1986 : TRANSFORMATION DE LA SOCIETE EN NOM COLLECTIF EN SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE, A COMPTER DU 17.02.1986. - ANCIENNE RAISON SOCIALE : POIRIER ET CIE. - ANCIEN SIEGE SOCIAL : * LA BOUEXIERE, "LES ROCHERS". - ANCIENS SIEGES SOCIAUX : * DU 15.07.1976 AU 08.07.1986, LA BOUEXIERE, "LES ROCHETS". * DU 08.07.1986 AU 26.08.1988, RENNES, 27 AVENUE JANVIER.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Observations concernant l'établissement situé 93 avenue Henri Freville 35000 Rennes : Observation depuis le 10/09/1976 : - ORIGINE DE L'ETABLISSEMENT : * DU 15.07.1976 AU 15.02.1986, LA BOUEXIERE, "LES ROCHETS", TRANSFERE. * DU 15.02.1986 AU 26.08.1988, RENNES, 27 AVENUE JANVIER, TRANFERE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).