Entreprise : CONCORDE OUEST DISTRIBUTION - SIREN 307 322 065
Identité
Dénomination
CONCORDE OUEST DISTRIBUTION
Sigle
COODIS
SIREN (siège)
307 322 065
Date d'immatriculation au RNE
15/09/1976
Date de fin de la personne morale
14/09/2075
Date de clôture
31/01
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
152449.02 EUR
Adresse du siège
7 RUE FERNAND LEGER 91190 GIF-SUR-YVETTE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SCHEIDECKER FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
COJAN ELISA
Nom d'usage
LE STRAT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1930
Commune de résidence
Lanester
Nom, Prénom(s)
MASSON BERNARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Andrezy
Nom, Prénom(s)
HASS JEAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1924
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE GALLO MARCEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1938
Commune de résidence
Cormeilles-en-Parisis
Dénomination
CABINET FRINAULT FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/03/1977
Siret
30732206500037
Code APE
6708
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Opérations se rapportant aux produits et articles ayant trait à l'Alimentation, hygiène, entretien, sports, jeux, loisirs, ameublement, décoration, équipement ménager.
Adresse
7 RUE 11 rue Jullien
56300 , Pontivy - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3104
Date d'ajout
07/03/2020
Description
Radiation du RCS le 07/03/2020 avec effet au 07/03/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12613
Date d'ajout
23/10/2019
Description
Mention d'office de cessation complète d'activité selon l'Art. R123-125 du Code de commerce à compter du 23/10/2019
Numéro d'observation
479
Date d'ajout
28/09/1984
Description
Continuation de l'activité à compter du 20/04/79
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 1 000 000.00 FRF nouveau montant : 152 449.02 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).