Entreprise : SOCIETE AVICOLE DE LA GUADELOUPE - SIREN 307 158 261
Identité
Dénomination
SOCIETE AVICOLE DE LA GUADELOUPE
Sigle
SAVIG
SIREN (siège)
307 158 261
Date d'immatriculation au RNE
05/05/1976
Date de fin de la personne morale
04/05/2026
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
213428.62 EUR
Adresse du siège
LD CAMPECHE 97121 ANSE-BERTRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PELLETIER MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LE GUERN MICHEL , FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
LEGUERN NATHALIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1965
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
THEMINE GIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Abymes
Nom, Prénom(s)
LE GUERN PHILIPPE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Nom, Prénom(s)
LE GUERN MICHEL
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Anse-Bertrand
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/06/2001
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
31/12/1986
Siret
30715826100023
Code APE
012G
Origine du fonds
Création
Activité principale
ELEVAGE DE POULETS ET AUTRES VOLAILLES EN VUE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRODUCTION
Adresse
LD CAMPECHE PORTLAND
97121 , Anse-Bertrand - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2954
Date d'ajout
31/10/1994
Description
Augmentation du capital et conversion en eurosNOMINATION DE Mr THEMINE GIL EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX CPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE Mr DE LACAZE PIERRE, DECEDE ; DE Mr PELLETIER MICHEL, COMMISSAIRE AUX CPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE THEMINE Gil. A CPTER DU 24/06/1994
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2341
Date d'ajout
02/09/1994
Description
Modification autreMODIF DU 02.09.94 : REDUCTION DU CAPITAL A HAUTEUR DE 745.000F PAR RACHAT DE 7450 ACTIONS SUIVIE D UNE AUGMENTATION DE CAPITAL DE PAREIL MONTANT PAR INCORPORATION DE RESERVES.LE CAPITAL EST AINSI RESTE FIXE A 1.400.000 F A CPTER DU 12.08.94 MODIF DU 02.08.94 A CPTER DU 12.08.94 : PCA PARTANT : GOUYER PHILIPPE ADS PARTANT : GOUYER PHILIPPE ADS PARTANT : DUVERNOY NEE AUSCHER PCA NOUVEAU : LE GUERN MICHEL ADS NOUVEAU : LE GUERN NATHALIE ADS NOUVEAU : LE GUERN PHILIPPE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 25 AOUT 2000 LE TMC DE POINTE A PITRE A PRONONCE L'OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE : DATE DE CESSATION DE PAIEMENT : 25 AOUT 2000 JUGE COMMISSAIRE : REMY RIVIER JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : JEAN BERGEN REPRESENTANT DES CREANCIER : MAITRE DUMOULIN ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SCP MICHEL VALDMAN LE 24 11 2000 LE TMC DE P A P PRONONCE LA CONFUSION DES PARTIMOINES DES SOCIETES SAVIG ET SODEPRA PAR JUGEMENT EN DATE DU 23 FEVRIER 2001,LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE POINTE A PITRE A CONSTATE L'ENGAGEMENT MORAL DE MONSIEUR LEGUERN D'HONORER PERSONNELLEMENT LES DETTES DE L'ARTICLE 40 (L.621-32 DU CODE DE COMMERCE) PROROGE LA PERIODE D'OBSERVATION DES SOCIETES SAVIG ET SODEPRA POUR UNE DUREE DE QUATRE MOIS (4 MOIS) PAR JUGEMENT EN DATE DU 22 JUIN 2001 LE TMC DE POINTE PITRE PRONONCE LE JUGEMENT ORDONNANT LA CESSION TOTAL DU FONDS DE COMMERCE.FIXE LE PRIX DE CESSION A LA SOMME DE 6.000.000 FRS.FIXE EN JOUISSANCE AU 22/06/2001 DESIGNE MAITRE DUMOULIN:COMMISSAIRE L'EXECUTION.MAINTIEN MAITRE DUMOULIN EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 213 428.62 EUROS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).