Entreprise : GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILES - SIREN 307 158 204
Identité
Dénomination
GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILES
Sigle
G.S.A
SIREN (siège)
307 158 204
Date d'immatriculation au RNE
17/05/1976
Début d’activité
17/05/1976
Date de fin de la personne morale
16/05/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Importation et commercialisation de tous véhicules automobiles, cycles et cyclomoteurs achat, vente de Ttes pièces, accessoires pneumatiques, réparation de Ttes marqués fabriquées ou usinées.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
1200000 EUR
Adresse du siège
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY 97122 BAIE-MAHAULT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MOUDONG SUD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FLEYTOUX ALAIN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/05/1976
Siret
30715820400023
Nom commercial
G.S.A.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Importation et commercialisation de tous véhicules automobiles, cycles et cyclomoteurs achat, vente de Ttes pièces, accessoires pneumatiques, réparation de Ttes marqués fabriquées ou usinées.
Adresse
ZONE INDUSTRIELLE DE JARRY
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZAC DE MOUDONG SUD
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
02/01/2007
Siret
30715820400031
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
IMPORTATION ET COMMERCIALISATION DE TOUS VEHICULES AUTOMOBILIES CYCLES ET CYCLOMOTEURS ACHAT VENTE DE TOUTES PIECES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES REPARATION DE TOUTES MARQUES FABRIQUEES OU USINEES...
Adresse
LD ZA LES PERES BLANCS
97123 , BAILLIF - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/07/2023
Siret
30715820400049
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Adresse
27 RUE DE L’INDUSTRIE
97122 , BAIE-MAHAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1995
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
30715820400015
Code APE
501Z
Adresse
MORNE VERGAIN
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
167
Date d'ajout
31/01/2012
Description
Réduction de capital à compter du 31/05/2011 Ancien : 2990300 EUR Nouveau : 700000 EUR
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5035
Date d'ajout
12/10/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/06/2010 : Partant : GOMBAUD SAINTONGE Georges, Commissaire aux comptes suppléant Partant : ANTILLES AUDIT, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FLEYTOUX Patrick, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : FLEYTOUX Alain, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
1471
Date d'ajout
13/04/2010
Description
Augmentation de capital à compter du 31/12/2009 / Ancien : 1600000 EUR / Nouveau : 2990300 EUR
Numéro d'observation
4840
Date d'ajout
20/11/2008
Description
Changement de présidentPRESIDENT PARTANT : TILLIET LE DENTU BERTRAND / NOUVEAU PRESIDENT : DAVID MARCDate d'effet : 17/09/2008
Numéro d'observation
1080
Date d'ajout
03/04/2008
Description
Changement de présidentPRESIDENT PARTANT : GALLICE JEAN PIERRE / NOUVEAU PRESIDENT : TILLIET-LE-DENTU BERTRANDDate d'effet : 23/11/2007
Numéro d'observation
4454
Date d'ajout
24/09/2007
Description
Modification autreANCIENNE DENOMINATION : ARNOUX ET FILSNOUVELLE DENOMINATION : GUADELOUPE SERVICES AUTOMOBILESADOPTION DU SIGLE ET DU NOM COMMERCIAL : G.S.A.Date d'effet : 23/07/2007
Numéro d'observation
782
Date d'ajout
26/02/2007
Description
Notification intergreffe MOOUVERTURE D UN ETS SIS LD ZA LES PERES BLANCS 97123 BAILLIF NOTIF DU TMC DE BASSE TERREDate d'effet : 08/02/2007
Numéro d'observation
4305
Date d'ajout
21/09/2006
Description
Changement de présidentPRESIDENT PARTANT : ARNOUX PAUL / NOUVEAU PRESIDENT : GALLICE JEAN PIERREPV DU 30/06/06 / FRANCE ANTILLES DU 29/08/06Date d'effet : 30/06/2006
Numéro d'observation
6519
Date d'ajout
26/12/2005
Description
Modification autreANCIENNE FORME JURIDIQUE : S A R L // NOUVELLE FORME JURIDIQUE : S A SPRESIDENT : ARNOUX PAUL / ANCIENNEMENT GERANTDECLARATION DE REGULARISATION D'ADRESSAGE DE LA STE : ZAC DE MOUDONG SUD ZI DE JARRY 97122 BAIE MAHAULT // ANCIENNEMENT BD MARQUISAT DE HOUELBOURG PROLONGE MOUDONG SUD JARRY 97122 BAIE MAHAULTNOUVELLE ADRESSE DU CC TIT : 1 BIS RUE DE NOZIERES 97110 POINTE A PITRE / SON ANCIENNE ADRESSE : 121 CRS DU PRESID WILSON 92000 LEVALLOIS PERRETLA DUREE DE LA STE INITIALEMENT FIXEE A 30 ANS A ETE PROROGEE A 60 ANS A CPTER DE SON IMMATRICULATIONPV AGE DU 28/11/05Date d'effet : 28/11/2005
Numéro d'observation
3358
Date d'ajout
28/08/2000
Description
Modification autreANCIEN CAPITAL: 800.000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 1.600.000 EUROS A COMPTER DU 26.06.2000
Numéro d'observation
3244
Date d'ajout
03/10/1997
Description
Modification autreNOMINATION DE 2 CCT : MR GOMBAUD SAINTONGE GEORGES ET ANTILLES AUDIT A CPTER DU 27 06 97
Numéro d'observation
2215
Date d'ajout
16/08/1995
Description
Transfert du siège socialSIEGE SOCIAL ET ETS PRINCIPAL TRANSFERES DE MORNE VERGAIN - 97139 ABYMES A BLD MARQUISAT DE HOUELBOURG PROLONGE - MOUDONG SUD - JARRY - 97122 BAIE- MAHAULT A CPTER DU 30/06/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).