Entreprise : SOC CAUDRESIENNE DE KINESITHERAPIE - SIREN 306 847 534
Identité
Dénomination
SOC CAUDRESIENNE DE KINESITHERAPIE
SIREN (siège)
306 847 534
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1992
Début d’activité
02/01/1970
Date de fin de la personne morale
20/02/2066
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter à ses Menbres l'exercice de la profession de kinésithérapie
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Capital social
2515.41 EUR
Adresse du siège
3 B RUE LEONCE BAJART 59540 CAUDRY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECALION ISABELLE
Nom d'usage
GOURDIN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1969
Commune de résidence
Saint-Vaast-En-Cambrésis
Nom, Prénom(s)
POREZ NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1977
Commune de résidence
Caudry
Nom, Prénom(s)
RAEPSAET PHILIPPE , MARC
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Awoingt
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/01/1970
Siret
30684753400014
Code APE
8690E - Activités des professionnels de la rééducation, de l'appareillage et des pédicures-podologues
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Faciliter à ses Menbres l'exercice de la profession de kinésithérapie
Adresse
3 B RUE LEONCE BAJART
59540 , CAUDRY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
773
Date d'ajout
25/04/2007
Description
Prorogation de durée de la personne morale de 60 ans et jusqu'au 31.12.2066 à compter du 31/12/2006
Numéro d'observation
1239
Date d'ajout
26/04/2004
Description
Augmentation du capital social qui passe de 2 515.41 à 3 353.88 euros et nomination de MME Gourdin-Decalion isabelle en qualité de Co-Gerante Date d'effet : 01/04/2004
Numéro d'observation
594
Date d'ajout
11/02/2003
Description
Réduction du capital social qui passe de 3 353.88 euros à 2 515.41 euros démission de Mr vérin Daniel de ses fonctions de Co-Gerant. Date d'effet : 31/12/2002
Numéro d'observation
374
Date d'ajout
21/02/1992
Description
Augmentation du capital social qui passe de 20.000 F à 21.000 F et Nomi nation de Mr Vincent Dhaine en qualité de gérant a/C du Pv d'age du 29.04. 77 - Dépôt du 12.02.92
Numéro d'observation
375
Date d'ajout
21/02/1992
Description
Augmentation Ducapital social qui passe de 21.000 F à 22.000 F et nomination de Mr Philippe Raepsaet en qualité de gérant a/C du Pv d'age du 10. 01.92 - Dépôt du 12.02.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 22 000.00 FRF Nouveau montant : 3 353.88 Eur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).