Entreprise : GIE LANGUEDOC ROUSSILLON LOTO NAT - SIREN 306 798 232
Identité
(Entreprise radiée le 08/09/2022)
Dénomination
GIE LANGUEDOC ROUSSILLON LOTO NAT
SIREN (siège)
306 798 232
Date d'immatriculation au RNE
29/09/1976
Fermeture de l'établissement - 30679823200048
- Date d'effet de la fermeture : 11/02/2008
Date de fin de la personne morale
28/09/1996
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1653.31 EUR
Adresse du siège
96 RUE CAIZERGUES DE PRADINES 34000 MONTPELLIER FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMMEUBLE LE SAINT DENIS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTEL ANDRE , JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1934
Commune de résidence
HOMPS
Nom, Prénom(s)
CHAPEAU RENE , LUCIEN , MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1931
Commune de résidence
CARCASSONNE
Nom, Prénom(s)
CAZALET PAULE , ALBINE
Nom d'usage
CRESPY
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1922
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
ALBARET MARC
Qualité
Membre
Nom, Prénom(s)
AGNEL FRANCK , LOUIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1908
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
PEYRE LEON , ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1920
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
FAUSTIN GEORGES , JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1930
Commune de résidence
CLERMONT L'HERAULT
Nom, Prénom(s)
EVRAD JOSEPH , RAPHAEL
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
ST GENIES LE BAS
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ JEAN
Qualité
Membre
Nom, Prénom(s)
LARINIER JOSEPH , LOUIS , RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1921
Commune de résidence
BEZIERS
Nom, Prénom(s)
GAUTHIER JEAN
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1932
Commune de résidence
GALLARGUES LE MONTUEUX
Nom, Prénom(s)
YCHE MICHEL
Qualité
Membre
Nom, Prénom(s)
YCHE MICHEL , JEAN-MARIE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1941
Commune de résidence
MILLAU
Nom, Prénom(s)
MARTINEZ JEAN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1930
Commune de résidence
GAISSARGUES
Nom, Prénom(s)
TRICOIRE JEAN-PAUL , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1919
Commune de résidence
PERPIGNAN
Nom, Prénom(s)
PRADEL JEAN , PIERRE , MAURICE , LEON
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1932
Commune de résidence
MONTPELLIER
Nom, Prénom(s)
BUESO VICENT
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1919
Commune de résidence
PINET
Nom, Prénom(s)
PRADEL JEAN
Qualité
Membre
Nom, Prénom(s)
AVIS EDMOND , HONORE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1913
Commune de résidence
MARSEILLE
Nom, Prénom(s)
ALBARET MARC , GASTON , LOUIS-GABRIEL , ANTOINE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1945
Commune de résidence
NIMES
Nom, Prénom(s)
MAJORY ROBERT , ANTONIN , FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1922
Commune de résidence
PINET
Dénomination
SOCIETE CATALANE DU LOTOT NATIONAL
Qualité
Membre
Commune de résidence
PERPIGNAN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 11/02/2008
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
05/07/1976
Siret
30679823200048
Enseigne
G.L.R.L.N
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes opérations se rapportant au loto national
Adresse
96 RUE rue Caizargues de Pradines
34000 , Montpellier - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Immeuble le Saint-Denis
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
34219
Date d'ajout
08/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Montpellier le 08/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3479
Date d'ajout
14/03/2008
Description
Dissolution de la société suite à l'arrivée de son terme à compter du 28/09/1996 Liquidateur : MME EVRAD Martine demeurant 400 chemin pendu 34480 Magalas
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).