Entreprise : LA SOLOGNOTE CONFECTION - SIREN 306 762 519
Identité
Dénomination
LA SOLOGNOTE CONFECTION
SIREN (siège)
306 762 519
Date d'immatriculation au RNE
01/06/2005
Date de fin de la personne morale
31/05/2074
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
LE STADE 41300 SALBRIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
R.N. 20
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
OUDOT PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1934
Commune de résidence
SELLES ST DENIS
Nom, Prénom(s)
OUDOT PIERRE , SUS , NOMME
Qualité
Administrateur
Nom, Prénom(s)
OUDOT NATHALIE , HENRIETTE , PIERRETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1963
Commune de résidence
SELLES ST DENIS
Nom, Prénom(s)
CROSIER ROBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1931
Commune de résidence
COULOURS
Nom, Prénom(s)
CLAUDEL PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
BEAUGENCY
Nom, Prénom(s)
LEROY FABRICE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
BOURGES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1987
Siret
30676251900032
Code APE
182E
Adresse
LE STADE
41300 , SALBRIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
R.N. 20
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/02/1988
Siret
30676251900024
Enseigne
ETS OUDOT
Code APE
182E
Origine du fonds
Autre
Adresse
RUE DES COUSSEAUX
41300 , SALBRIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
405
Date d'ajout
29/04/2002
Description
LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BLOIS STATUANT COMME JURIDICTION DE RENVOI DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF LES OPERATIONS DE LIQUIDATION JUDICIAIRE PAR JUGEMENT DU 29/04/2002 Date d'effet : 29/04/2002
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1268
Date d'ajout
14/12/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A PAR JUGEMENT DU 14/12/2001 NOMME MME LEVERY COMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. HUREAU ET MELLE COLLOMP COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 14/12/2001
Numéro d'observation
1252
Date d'ajout
14/12/2001
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A PAR JUGEMENT DU 14/12/2001 NOMME MME LEVERY COMME JUGE COMMISSAIRE EN REMPLACEMENT DE M. CHARBONNIER ET MELLE COLLOMP COMME JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT Date d'effet : 14/12/2001
Numéro d'observation
629
Date d'ajout
28/07/1993
Description
PAR JUGEMENT DU 23 JUILLET 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE,NOMME Me LAVALLART 10 MAIL CLOUSEAU BLOIS MANDATAIRE LIQUIDATEUR..ET ETENDU LA LIQUIDATION A ARMTEX ET A M. OUDOT PIERRE..
Numéro d'observation
333
Date d'ajout
20/04/1993
Description
PAR JUGEMENT DU 9 AVRIL 1993 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A ETENDU A MONSIEUR PIERRE OUDOT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET AUTORISE LA POURSUITE D'ACTIVITE JUSQU'AU 25 SEPTEMBRE 1993..
Numéro d'observation
302
Date d'ajout
07/04/1993
Description
SUIVANT ORDONNANCE DU 31 MARS 1993 M. LACHENAUD JUGE COMMISSAIRE ASSISTE DU GREFFIER DU TRIBUNAL AUTORISENT LA SOLOGNOTE CONFECTION A SOLLICITER DE LA BANQUE DELUBAC 144 BOULEVARD HAUSSMANN PARIS UNE LIGNE DE DAILLY A HAUTEUR DE 1 200 000 FRS.
Numéro d'observation
103
Date d'ajout
04/02/1993
Description
PAR ORDONNANCE DU 3 NOVEMBRE 1992 M.LE JUGE COMISSAIRE ASSISTE DU GREFFIER VU LA REQUETE,L'ARTICLE 40 DE LA LOI DU 25/01/1985.AUTORISENT LA SOLOGNOTE DE CONFECTION A SOLLICITER DU C.I.C. AGENCE CENTRALE 64 RUE DE LA CHAUSSEE D'ANTIN A PARIS,UNE LIGNE D'ESCOMPTE DE 3 000 000 FRS.
Numéro d'observation
776
Date d'ajout
07/10/1992
Description
PAR JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 1992 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROMORANTIN A OUVERT UNE PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL,NOMME JUGE COMMISSAIRE M. LACHENAUD,ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE Me BARONNIE 1 RUE RICHEPASSE 75008 PARIS..REPRESENTANT DES CREANCIERS Me LAVALLART 10 MAIL CLOUSEAU BLOIS..
Numéro d'observation
717
Date d'ajout
23/09/1992
Description
DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS DU 22 SEPTEMBRE 1992..
Numéro d'observation
442
Date d'ajout
21/05/1991
Description
PAR A.G.E. DU 26 JANVIER 1991 IL A ETE DECIDE DE NE PAS DISSOUDRE LA SOCIETE NONOBSTANT LES PERTES SUPERIEURES A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. A COMPTER DU 26/01/91
Numéro d'observation
35
Date d'ajout
16/01/1990
Description
SUPPRESSION DE L'ETABLISSEMENT COMPLEMENTAIRE SIS R.N.20 LE STADE 41300 SALBRIS A COMPTER DU 31/12/89
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Immatriculation précédemment effectuée au greffe du Tribunal de Commerce de Romorantin supprimé par suite du rattachement du Tribunal de Romorantin au Tribunal de Blois avec effet au 01.06.2005 (Décret n° 2005-624 du 27 Mai 2005) - LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).