Entreprise : GROUP DEVEL ETUD LIAIS TECHN ARCH - SIREN 306 746 777
Identité
(Entreprise radiée le 15/05/2024)
Dénomination
GROUP DEVEL ETUD LIAIS TECHN ARCH
Sigle
DELTA
SIREN (siège)
306 746 777
Date d'immatriculation au RNE
19/09/1968
Fermeture de l'établissement - 30674677700011
- Date d'effet de la fermeture : 15/05/2024
Date de fin de la personne morale
18/09/1998
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1417.32 EUR
Adresse du siège
MAS LAPIERRE 30230 BOUILLARGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CONFOLENT JIM , MAURICE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1934
Commune de résidence
Nîmes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/05/2024
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/09/1968
Siret
30674677700011
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La mise en oeuvre de tous moyens propres a faciliter ou a developper l'activite economique de ses membres a ameliorar ou a accroitre les resultats de cette activite
Adresse
MAS LAPIERRE
30230 , BOUILLARGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/014572
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 09.03.2021 - Siège de la liquidation : 3 Avenue BIR HAKEIM 30000 NIMES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Paysan du Midi du 26/03/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/014572
Date d'ajout
15/04/2021
Description
Modification du capital social : Ancien capital : 1692.18 EUROS Nouveau capital : 1417.32 EUROS à compter du 04/02/1991
Numéro d'observation
F21/014572
Date d'ajout
15/04/2021
Description
A compter des 04.02.191 // 29.02.1996 et 09.03.2021 : Modification relative aux dirigeants d'un groupement : VILLARD ALAIN nom d'usage : VILLARD ALAIN n'est plus Administrateur ni commissaire aux comptes CONFOLENT Jim nom d'usage : CONFOLENT Jim n'est plus Administrateur FOURNET Max nom d'usage : FOURNET Max n'est plus membre, ni contrôleur de gestion PATTUS Line nom d'usage : FOURNET Line devient membre PATTUS Line nom d'usage : FOURNIET Line n'est plus membre DELTA BUREAUX n'est plus membre CONFOLENT Jim nom d'usage : CONFOLENT Jim devient liquidateur FOURNET Max nom d'usage : FOURNET Max n'est plus membre FOURNET Max nom d'usage : FOURNET Max n'est plus contrôleur gestion Société civile immobilière DELTA BUREAUX n'est plus membre VILLARD Alain nom d'usage : VILLARD Alain n'est plus commissaire aux comptes
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).