Entreprise : SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMPION - SIREN 306 734 963
Identité
(Entreprise radiée le 07/01/2022)
Dénomination
SOCIETE DES ETABLISSEMENTS CHAMPION
Sigle
SEDEC
SIREN (siège)
306 734 963
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1972
Date de fin de la personne morale
18/07/2062
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
315874.36 EUR
Adresse du siège
21 RUE TAILLEFER 24000 PERIGUEUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHAMPION PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1950
Commune de résidence
ST PIERRE DE CHIGNAC
Nom, Prénom(s)
DAURIAC RENE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1950
Commune de résidence
33 SAINT EMILLION
Nom, Prénom(s)
GRELIER VERONIQUE
Nom d'usage
CHAMPION
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1955
Commune de résidence
ST PIERRE DE CHIGNAC
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PERIGUEUX
Nom, Prénom(s)
SCHEIDECKER FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PARIS
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE JEAN , CLAUDE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
PERIGUEUX
Dénomination
FRINAULT FIDUCIAIRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/11/1996
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
08/11/1996
Siret
30673496300011
Code APE
151E
Adresse
21 RUE TAILLEFER
24000 , PERIGUEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7482
Date d'ajout
19/10/2023
Description
Clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs Par jugement en date du 17/10/2023, le Tribunal de Commerce de Périgueux a prononcé la clôture de plan de cession pour insuffisance d'actifs - L621-95 Date d'effet : 17/10/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
194
Date d'ajout
07/01/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Périgueux le 07/01/2022
Numéro d'observation
6943
Date d'ajout
07/10/2021
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
1348
Date d'ajout
05/03/2014
Description
Changement de juge-commissaire ORDONNANCE EN DATE DU : 04/03/2014 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN : Marcel GERVAISE NOUVEAU : Gérard FREMONT
Numéro d'observation
1254
Date d'ajout
03/03/2014
Description
Remplacement d'un mandataire de justice Par jugement en date du 27/02/2014, le Tribunal de Commerce de Périgueux a ordonné le remplacement de l'étude de Me Jean-François TORELLI sous administration provisoire de Mes Christian HART DE KEATING et Francis VILLA 7 rue de la Boëtie 24000 Périgueux par La SCP Muriel AMAUGER et Aurélien TEXIER, mission exercée par Maître Aurélien TEXIER 159 B, avenue Denfert Rochereau 17000 LA ROCHELLE en qualité de Commissaire à l'exécution au plan
Numéro d'observation
1535
Date d'ajout
25/04/2006
Description
Changement de juge-commissaire JUGEMENT EN DATE DU : 18/04/2006 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN : ROGER PAUL NOUVEAU : Marcel GERVAISE Date d'effet : 18/04/2006
Numéro d'observation
1941
Date d'ajout
06/07/1998
Description
Changement de juge-commissaire JUGEMENT EN DATE DU : 09/06/98 CHANGEMENT DE JUGE COMMISSAIRE ANCIEN : MR PIERRE LANNEAU NOUVEAU : ROGER PAUL A COMPTER DU : 09/06/98 Date d'effet : 09/06/1998
Numéro d'observation
3224
Date d'ajout
27/11/1997
Description
Changement de mandataire-liquidateur JUGEMENT EN DATE DU 06/11/97 CHANGEMENT DE MANDATAIRE ANCIEN : ME JACQUELINE MARTIN NOUVEAU : ME JEAN FRANCOIS TORELLI MEMBRE DE LA SCP JEAN FRANCOIS ET FREDERIC TORELLI 8 RUE KLEBER 24000 PERIGUEUX EN QUALITE DE : COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 06/11/97 Date d'effet : 06/11/1997
Numéro d'observation
170
Date d'ajout
21/01/1997
Description
VENTE DES FONDS SITUES : 21 RUE TAILLEFER 24000 PERIGUEUX - 24330 ST LAURENT SUR MANOIRE - 24 NEGRONDES A LA STE PIERRE CHAMPION DISPARITION DU FONDS SITUE CENTRE COMMERCIAL LECLERC LA FEUILLERAIE 24750 TRELISSAC A COMPTER DU 08/11/96
Numéro d'observation
2427
Date d'ajout
22/09/1995
Description
Plan de redressement : cession JUGEMENT EN DATE DU: 15/09/95 ADOPTANT LE PLAN DE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CESSION COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN:MAITRE JACQUELINE MARTIN 17 R GUYNEMER PERIGUEUX 24000 MAINTENANT ME VINCENT D'ANSELME DEMEURANT 17 PLACE PLUMANCY A PERIGUEUX EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUSQU'A L'ENTREE EN JOUISSANCE DE LA SA GRIMAUD Date d'effet : 16/09/1995
Numéro d'observation
2209
Date d'ajout
05/09/1995
Description
Mention d'office ORDONNANCE EN DATE DU 30.08.95 AUTORISANT LA POURSUITE DES CONCOURS BANCAIRES AVEC CREDIT LYONNAIS DE 24000 PERIGUEUX
Numéro d'observation
2106
Date d'ajout
07/08/1995
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire JUGEMENT OUVRANT LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE REGIME GENERAL EN DATE DU:04.08.95 DECLAREE COMMUNE ET CONFONDUE A SA PIERRE CHAMPION DIFFUSION ET SARL SOPEDIAL JUGE COMMISSAIRE:MR PIERRE LANNEAU ADMINISTRATEUR:MAITRE VINCENT D'ANSELME ADRESSE:17 PLACE PLUMANCY 24000 PERIGUEUX AVEC POUR MISSION : D'ASSISTER LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES CONCERNANT LA GESTION DE L'ENTREPRISE REPRESENTANT DES CREANCIERS:MAITRE JACQUELINE MARTIN ADRESSE:17 RUE GUYNEMER 24000 PERIGUEUX DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS:31.07.95 Date d'effet : 04/08/1995
Numéro d'observation
2103
Date d'ajout
04/08/1995
Description
Déclaration de cessation des paiements DECLARATION CESSATION DES PAIEMENTS EN DATE DU : 04.08.95 A COMPTER DU 04.08.95 Date d'effet : 04/08/1995
Numéro d'observation
1970
Date d'ajout
27/07/1993
Description
APPORT DU FONDS A LA SOCIETE PIERRE CHAMPION DIFFUSION A COMPTER DU 01.07.93 21 RUE TAILLEFER PERIGUEUX
Numéro d'observation
2575
Date d'ajout
03/12/1986
Description
MISE EN HARMONIE DES STATUTS AVEC LA LOI DU 30.12.81, DU 03.01.83 ET DU 01.03.84 A COMPTER DU 30.08.85
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 072 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 315 874.36 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).