Entreprise : ETS DECOUVELAERE ET CIE - SIREN 306 650 185
Identité
Dénomination
ETS DECOUVELAERE ET CIE
SIREN (siège)
306 650 185
Date d'immatriculation au RNE
21/04/1966
Date de fin de la personne morale
20/04/2045
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
1920000 EUR
Adresse du siège
41 RUE DE LA VOLOGNE 88600 LEPANGES-SUR-VOLOGNE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DECOUVELAERE PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1945
Commune de résidence
88 DOCELLES
Nom, Prénom(s)
RENARD ODILE , MARCELLE
Nom d'usage
DECOUVELAERE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1946
Commune de résidence
88 DOCELLES
Dénomination
DEWAL SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
LEPANGES SUR VOLOGNE
Dénomination
BATT AUDIT ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
VANDOEUVRE LES NANCY
Dénomination
CABINET SOVEC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
NEUFCHATEAU
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/09/2008
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
16/06/1965
Siret
30665018500011
Enseigne
ETS DECOUVELAERE ET CIE - SUCCESSEURS DES ETS HATTON
Code APE
1320Z - Tissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Tissage transformation et négoce d'articles textiles
Adresse
41 RUE 41 rue de la Vologne
88600 , Lepanges-sur-Vologne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
03/11/1980
Siret
30665018500029
Code APE
1320Z - Tissage
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
tissage
Adresse
28 RUE DE LA MAIRIE
88600 , LEPANGES-SUR-VOLOGNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/10/1991
Siret
30665018500037
Enseigne
WALTER SEITZ
Code APE
172A
Adresse
88640 , GRANGES-AUMONTZEY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 09/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1993
Siret
30665018500045
Code APE
1320Z - Tissage
Activité principale
Tissage
Adresse
BELIONCOTE
88600 , PREY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9207
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Par jugement du 08/12/2020, le tribunal de commerce d'Epinal a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de la liquidation judiciaire
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
09/12/2020
Description
Radiation du RCS le 09/12/2020 avec effet au 08/12/2020
Numéro d'observation
2592
Date d'ajout
09/09/2008
Description
EN DATE DU 09/09/2008, JUGEMENT PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SUITE A RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION A NOMME SCP BIHR-LE CARRER, 19 BIS, RUE BOULAY DE LA MEURTHE, 88000 EPINAL COMME LIQUIDATEUR. Date de cessation des paiements : 09/09/2008
Numéro d'observation
3183
Date d'ajout
06/11/2007
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 06/11/2007, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION ET A DESIGNE SCP BIHR LE CARRER, 19 BIS RUE BOULAY DE LA MEURTHE 88000 EPINAL EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN
Numéro d'observation
1081
Date d'ajout
04/04/2007
Description
Par jugement en date du 13 Mars 2007, le Tribunal de Commerce d'EPINAL a désigné la SELARL Yves-Jérôme KREBS-Vincent SUTY, Administrateurs Judiciaires Associés, 73 rue de la Colline, 54000 NANCY, en qualité d'administrateur judiciaire, et ce, à compter rétroactivement du 1er Janvier 2007
Numéro d'observation
3092
Date d'ajout
15/11/2006
Description
EN DATE DU 31/10/2006, JUGEMENT RENOUVELANT LA PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 08/05/2007
Numéro d'observation
1390
Date d'ajout
19/05/2006
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 09/05/2006, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE : JEAN-LOUIS PERRIN JUGE COMMISSAIRE SUPPLEANT : ROBERT ANGEL MANDATAIRE JUDICIAIRE : SCP BIHR-LE CARRER 19 BIS, RUE BOULAY DE LA MEURTHE, 88000 EPINAL ADMINISTRATEUR : MAITRE YVES-JEROME KREBS, BP 93423, 54015 NANCY AVEC MISSION : assistance DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 05/05/2006 PERIODE D'OBSERVATION JUSQU'AU 8 novembre 2006
Numéro d'observation
2273
Date d'ajout
13/09/2005
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes Nomination de la SA BATT AUDIT ET ASSOCIES en qualité de commissaire aux comptes titulaire en remplacement de Mr Gérard GABRION. Nomination du cabinet SOVEC SA en qualité de commissaire aux comptes suppléant en remplacement de Mr Bertrand BIHR. Date d'effet : 25/06/2005
Numéro d'observation
20023189
Date d'ajout
07/11/2002
Description
Choix du mode de direction de la societe. Mr DECOUVELAERE Patrick (anciennement PCA) devient PCA.DIRECTEUR GENERAL a compter du 13/09/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).