Entreprise : SA WILLART HOVINE - SIREN 306 565 318
Identité
Dénomination
SA WILLART HOVINE
SIREN (siège)
306 565 318
Date d'immatriculation au RNE
22/10/1976
Début d’activité
01/04/1976
Date de fin de la personne morale
21/10/2075
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes opérations se rapportant à la construction et au negoce de matériaux de construction.
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Capital social
240000 EUR
Adresse du siège
52 RUE D'AIRE 59660 MERVILLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
HOLDING ERIC WILLART
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Merville
Dénomination
EXPERTS TEAM
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lille
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/1976
Siret
30656531800012
Code APE
4120A - Construction de maisons individuelles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
TOUTES OPERATIONS SE RAPPORTANT A LA CONSTRUCTION ET AU NEGOCE DE MATERIAUX DE CONSTRUCTION
Adresse
52 RUE D'AIRE
59660 , MERVILLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Hazebrouck ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Dunkerque. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Dunkerque décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F08/000449
Date d'ajout
02/04/2008
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PAR ASSEMBLEE DU 23 FEVRIER 2008 IL A ETE PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE LEURS FONCTIONS D'ADMINISTRATEURS DE M. WILLART Marc, M. WILLART Luc, Mme WILLART Edith née DUPONT NOMME EN QUALITE D'ADMINISTRATEURS Mme WILLART Bernadette et Catherine Date d'effet : 23/02/2008
Numéro d'observation
F07/000857
Date d'ajout
19/07/2007
Description
Modification de la composition du conseil d'administration PAR REUNION DE CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 20 JUILLET 2006 IL A ETE DECIDE QU'A COMPTER DU 30 SEPTEMBRE 2006 M. WILLART Luc QUI ETAIT DIRECTEUR GENERAL DELEGUE ET ADMINISTRATEUR DEVIENT QU(ADMINISTRATEUR Date d'effet : 30/09/2006
Numéro d'observation
F94/000674
Date d'ajout
21/09/1994
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION DE : AUDIT-CONSEIL-GESTION-EXPERTISE- CABINET POUJOL PIERRE ET ASSOCIES 194 RUE NATIONALE 59800 LILLE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE : POUJOL PIERRE 203 RUE NATIONALE 59000 LILLE - MR DUFLOT JEAN-PIERRE 102 RUE DE CANTELEU 59000 LILLE EST MAINTENU DANS SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 23.06.1994
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).