Entreprise : PROFESSION BATIMENT REGION CHEMILLOISE - SIREN 306 495 011
Identité
Dénomination
PROFESSION BATIMENT REGION CHEMILLOISE
Sigle
PBRC
SIREN (siège)
306 495 011
Date d'immatriculation au RNE
19/07/1976
Date de fin de la personne morale
18/07/2075
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
10671.43 EUR
Adresse du siège
8 PL DES HALLES 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMILLE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARANGER JEAN , BAPTISTE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1925
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
BAUMARD AUGUSTE
Qualité
Président du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1927
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
BODET RAYMOND
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1921
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
BROUARD JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
COLINEAU ANDRE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1934
Commune de résidence
JALLAIS
Nom, Prénom(s)
DELAUNAY ANDRE
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1943
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
DENIS JOSEPH
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1917
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
DESSEVRE ALEXANDRE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1939
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
DOUBLET GUSTAVE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1937
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
DUPLAIX JOSEPH
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1919
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
GAUTIER GABRIEL
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1935
Nom, Prénom(s)
HUMEAU EMILE
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
PITHON JACQUES
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1935
Commune de résidence
CHEMILLE
Nom, Prénom(s)
USUREAU LOUIS
Qualité
Membre du conseil de surveillance
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1927
Commune de résidence
CHEMILLE
Dénomination
STE ETS HUMEAU
Qualité
Membre
Commune de résidence
CHEMILLE
Dénomination
STE ETS DELAUNAY
Qualité
Membre
Commune de résidence
CHEMILLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1987
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/05/1976
Siret
30649501100018
Code APE
7705
Origine du fonds
Création
Activité principale
MENER UNE ACTION PROMOTIONNELLE ET COMMERCIALE PERMETTANT DE DEVELOPPER AU MIEUX LE NOMBRE DES TRAVAUX REALISES PAR LES MEMBRES ET PAR L'AIDE D'ENTREPRISE EXTERIEURES. FAVORISER AU MIEUX LA REALISATION COMMERCIALE DE L'ACTIVITE ECONOMIQUE DE SES MEMBRES PAR UNE RECHERCHE DE NOUVEAUX TRAVAUX
Adresse
8 PL DES HALLES
49120 , CHEMILLE-EN-ANJOU - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEMILLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 70 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 10 671.43 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).