Entreprise : DOMAINE DE LA SABLIERE - SIREN 306 386 384
Identité
Dénomination
DOMAINE DE LA SABLIERE
SIREN (siège)
306 386 384
Date d'immatriculation au RNE
09/07/1976
Début d’activité
09/07/1976
Date de fin de la personne morale
08/07/2115
Date de clôture
31/10
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Camping, centre de vacances naturistes restaurant et débit de boissons 3ème catégorie.
Code APE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Capital social
700000 EUR
Adresse du siège
LE MAS 30430 SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HOUÉ REMY , JEAN-PIERRE , RENE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Mouans-Sartoux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/07/1976
Siret
30638638400011
Nom commercial
LES BOIS DE LA SABLIERE SUR CEZE, DOMAINE DE LA SABLIERE
Enseigne
DOMAINE DE LA SABLIERE
Code APE
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Camping, centre de vacances naturistes restaurant et débit de boissons 3ème catégorie.
Adresse
LE MAS
30430 , SAINT-PRIVAT-DE-CHAMPCLOS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F19/001079
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Modification relative aux dirigeants CONDUZORGUES Gabrielle Georgette nom d'usage : CESPEDES Gabrielle n'est plus président HOUÉ Rémy Jean-Pierre René nom d'usage : HOUÉ Rémy devient président à compter du 14/11/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F19/001079
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : CESPEDES Nouvelle mention : DOMAINE DE LA SABLIERE à compter du 14/11/2018
Numéro d'observation
F19/001079
Date d'ajout
16/01/2019
Description
Société pluripersonnelle devient unipersonnelle à compter du 14/11/2018
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Alès a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Nîmes.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).