Entreprise : BATIMONT - SIREN 306 349 531
Identité
(Entreprise radiée le 18/11/2022)
Dénomination
BATIMONT
SIREN (siège)
306 349 531
Date d'immatriculation au RNE
10/06/1976
Fermeture de l'établissement - 30634953100013
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/1981
Date de fin de la personne morale
09/06/2075
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Adresse du siège
PL DES ARCADES 47150 MONFLANQUIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BELVES JEAN-LOUIS , RENE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
LOUIS-ALEXANDRE ALPHONSE , GUY
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
BONIS SIMON
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
CANCON
Nom, Prénom(s)
ROQUE JEAN-CLAUDE
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1940
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
FERNANDEZ MARCEL
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
MANZATO GILBERT , GUERINO
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1941
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
MOURGUES JACQUI , GILBERT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
MARQUIS ANDRE , ROGER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
MONTURET HENRI , JACQUES
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
MONSET LUCIEN
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
DE FREITAS ALBAN
Qualité
Membre
Commune de résidence
VILLENEUVE SUR LOT
Nom, Prénom(s)
COSSE PIERRE , CLAUDE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
LAPARRE ROGER , EMILE , PAUL
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
FAIVRE MICHEL , ANDRE
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Nom, Prénom(s)
BOSQ MAXIME
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONFLANQUIN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1981
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
10/06/1976
Siret
30634953100013
Code APE
5550
Origine du fonds
Création
Activité principale
ENTREPRISE DU BATIMENT
Adresse
PL PL. DES ARCADES
47150 , MONFLANQUIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13399
Date d'ajout
18/11/2022
Description
Radiation d'office du RCS d'Agen le 18/11/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9237
Date d'ajout
05/08/2022
Description
Cessation d'activité sur le fondement de l'article R.123-125 alinéa 1
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
756
Date d'ajout
29/05/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 29/05/2000, ROGER MADELRIEUX A ETE NOMME COMME NOUVEAU JUGE-COMMISSAIRE Date d'effet : 29/05/2000
Numéro d'observation
538
Date d'ajout
29/06/1983
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 17 JUIN 1983, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VILLENEUVE SUR LOT A PRONONCE LA LIQUIDATION DES BIENS SYNDIC : ME YANNICK GUGUEN, 53 RUE DE LA FRATERNITE - 47300 VILLENEUVE SUR LOT Date d'effet : 17/06/1983
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).