Entreprise : TOP LISTES FRANCE - SIREN 306 313 776
Identité
Dénomination
TOP LISTES FRANCE
SIREN (siège)
306 313 776
Date d'immatriculation au RNE
17/03/1977
Date de fin de la personne morale
16/03/2076
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
2 RUE COLLIGNON 78100 SAINT-GERMAIN-EN-LAYE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DITTLI HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1912
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOUQUET RAYMOND
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
FOURDINIER JEAN-PAUL
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
SAINT GERMAIN EN LAYE
Nom, Prénom(s)
FOURDINIER LUCIEN
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1917
Commune de résidence
Saint-Germain-en-Laye
Nom, Prénom(s)
FOURDINIER NEE DITTLI CHANTAL
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1947
Commune de résidence
SAINT GERMAIN EN LAYE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
15/09/1976
Siret
30631377600024
Code APE
724Z
Origine du fonds
Achat
Activité principale
Location venté et commercialisation de fichiers et toutes opérations rentrant dans son objet
Adresse
2 RUE COLLIGNON
78100 , SAINT-GERMAIN-EN-LAYE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
11/02/2021
Description
NPAI
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2857
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
67149
Date d'ajout
22/10/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Paris En date du 10 10 1997 A prononcé l'extension du règlement judiciaire a La Sci les quatre azurs dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/1995
Description
Extension de la procédure a Mr et mme Fourdinier Jugement du 12.10.95 rendu par le Tc de Paris, dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/08/1994
Description
Par jugement en date du 19 07 94 , Le tribunal de commerce de Paris A prononcé le redressement et la liquidation judiciaires, liquidateur : Me Frechou Dt 18 rue Séguier 75006 Paris - date cessation des paiements le 30 04 94
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).