Entreprise : SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRIMEURS - SIREN 306 290 057
Identité
(Entreprise radiée le 06/11/2019)
Dénomination
SOCIETE DE COMMERCIALISATION DE PRIMEURS
SIREN (siège)
306 290 057
Date d'immatriculation au RNE
07/06/1976
Date de fin de la personne morale
06/06/2075
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
15244.9 EUR
Adresse du siège
MARCHE GARE 47000 AGEN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
IRIGOYEN JEANNETTE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1933
Commune de résidence
MARMANDE
Nom, Prénom(s)
BRIDET AGNES
Nom d'usage
SURY
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
GOUL MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
AGEN
Nom, Prénom(s)
COYOS MARGUERITE
Nom d'usage
IRIGOYEN
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1937
Commune de résidence
AGEN
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/1984
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
07/07/1976
Siret
30629005700018
Enseigne
"SOCOPRIM"
Code APE
5703
Origine du fonds
Autre
Activité principale
ACHAT, CREATION, LOCATION ET EXPLOITATION DE TOUS FONDS DE COMMERCE DE FRUITS ET PRIMEURS TRANSPORTS ROUTIERS DE MARCHANDISES ET LOUEUR DE VEHICULES POUR TRANS- PORT ROUTIER DE MARCHANDISES
Adresse
MARCHE GARE
47550 , BOE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
BOE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
10747
Date d'ajout
06/11/2019
Description
Radiation du RCS le 06/11/2019 avec effet au 06/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1737
Date d'ajout
18/10/1989
Description
Clôture pour insuffisance d'actif A COMPTER DU 14/04/89
Numéro d'observation
74
Date d'ajout
19/04/1984
Description
LIQUIDATION DE BBIENS PRONONCE PAR LE TC AGEN EN DATE DU 13.04.84 DATE DE CESSATION DE PAIEMENTS : 09.04.1984 JUGE COMMISSAIRE : MR FOUCHE SYNDIC : ME COUMET BP 144 AUCH 32000 A COMPTER DU 13/04/84
Numéro d'observation
56
Date d'ajout
30/03/1982
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE LICENCE DE TRANSPORT A APPARTENANT A LA SOCIETE NARBONNAISE DE TRANSPORTS 33 RUE DES FOURS A CHAUX 11100 NARBONNE RCS NARBONNE 63B10 A COMPTER DU 08/07/81
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
24/03/1982
Description
PAR ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TC AGEN EN DATE DU 24.03.1983 DESIGNATION EN QUALITE DE MANDATAIRE DE JUSTICE DE LA SA SOCOPRIM MME IRIGOYEN NEE COYOS MARGUERITE JUSQU'A LA REUINION D'UNE ASSEM- BLEE GGENERALE EXTRAORDINAIRE AYANT POUR OBJET DE DESIGNER UN NOU- VEL ADMINISTRATEUR, EN REMPLACEMENT DE MR CHARLES IRIGOYEN, ADMI- NISTRATEUR ET PDG DECEDE A BARCELONE LE 20.03.1983 A COMPTER DU 24/03/83
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 100 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 15 244.90 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).